EP3230121 - KOPFSTÜTZE MIT VERSTELLBAREN SEITENELEMENTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2017/42] | KOPFSTÜTZE MIT VERSTELLBAREN SEITENTEILEN | ||
[2019/23] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.12.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.01.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.06.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.09.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bombardier Inc. 400 Côte-Vertu Road West Dorval QC H4S1Y9 / CA | Für:MT
Short Brothers Plc Airport Road Belfast, Antrim BT3 9DZ / GB | [2017/42] | Erfinder | 01 /
LESSARD, David 5377 Marquette Montreal, Québec H2J 3Z4 / CA | [2017/42] | Vertreter | Holmes, Matthew William Cawston Field IP Ltd. Hillside Main Street Frankton, Warwickshire CV23 9PB / GB | [2017/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15808825.2 | 04.12.2015 | [2017/42] | WO2015IB59372 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462091133P | 12.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462091133 P | [2017/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016092440 | Datum: | 16.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3230121 | Datum: | 18.10.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.06.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3230121 | Datum: | 05.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.06.2016 | Klassifikation | IPC: | B60N2/885 | [2019/23] | CPC: |
B60N2/885 (EP,CN,US);
B60N2/888 (EP,US)
|
Frühere IPC [2017/42] | B60N2/48 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOPFSTÜTZE MIT VERSTELLBAREN SEITENELEMENTEN | [2019/30] | Englisch: | HEADREST WITH ADJUSTABLE SIDE ELEMENTS | [2017/42] | Französisch: | APPUI TÊTE AVEC ÉLÉMENTS LATÉRAUX RÉGLABLES | [2019/23] |
Frühere [2017/42] | KOPFSTÜTZE MIT VERSTELLBAREN SEITENTEILEN | ||
Frühere [2017/42] | APPUIE-TÊTE DOTÉ D'ÉLÉMENTS LATÉRAUX RÉGLABLES | Eintritt in die regionale Phase | 12.07.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.07.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.07.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.06.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.07.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/42] | 14.02.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.06.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 05.11.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.11.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.11.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.12.2015 | AL | 05.02.2020 | AT | 05.02.2020 | CY | 05.02.2020 | CZ | 05.02.2020 | DK | 05.02.2020 | EE | 05.02.2020 | ES | 05.02.2020 | FI | 05.02.2020 | HR | 05.02.2020 | IT | 05.02.2020 | LT | 05.02.2020 | LV | 05.02.2020 | MC | 05.02.2020 | MK | 05.02.2020 | MT | 05.02.2020 | NL | 05.02.2020 | PL | 05.02.2020 | RO | 05.02.2020 | RS | 05.02.2020 | SE | 05.02.2020 | SI | 05.02.2020 | SK | 05.02.2020 | SM | 05.02.2020 | TR | 05.02.2020 | BG | 05.05.2020 | NO | 05.05.2020 | GR | 06.05.2020 | IS | 05.06.2020 | PT | 28.06.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 04.12.2015 | |
AL | 05.02.2020 | ||
AT | 05.02.2020 | ||
CY | 05.02.2020 | ||
CZ | 05.02.2020 | ||
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
IT | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
MT | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
PL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
SI | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
TR | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 04.12.2015 | |
AT | 05.02.2020 | ||
CY | 05.02.2020 | ||
CZ | 05.02.2020 | ||
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
IT | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
MT | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
PL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
SI | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
TR | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AT | 05.02.2020 | |
CZ | 05.02.2020 | ||
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
IT | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
PL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
SI | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 05.02.2020 | |
CZ | 05.02.2020 | ||
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
IT | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
PL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
SI | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 05.02.2020 | |
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 05.02.2020 | |
DK | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/48] | DK | 05.02.2020 | |
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/47] | DK | 05.02.2020 | |
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/45] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/40] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SE | 05.02.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/36] | FI | 05.02.2020 | |
RS | 05.02.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 05.02.2020 | |
NO | 05.05.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US6120099 (REIKERAAS KAREN [SE], et al) [A] 1-31* figure 4b *; | [A]US2001026090 (BARTELS SVEN [DE]) [A] 1-31 * figure 2 *; | [A]DE20204949U (GRAMMER AG [DE]) [A] 1-31 * figure 1 *; | [A]US2006131947 (LIST RONALD [DE], et al) [A] 1-31 * figure 6 *; | [A]FR2932429 (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA [FR], et al) [A] 1-31 * figure 3 * |