08.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] |
01.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] |
24.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] |
17.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.07.2022 [2022/29] |
10.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.07.2022 [2022/28] |
03.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.07.2022 [2022/27] |
03.09.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.10.2021 [2021/40] |
05.03.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.04.2021 [2021/14] |
26.02.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.03.2021 [2021/13] |
12.02.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.03.2021 [2021/11] |
05.02.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.03.2021 [2021/10] |
11.12.2020 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 13.01.2021 [2021/02] |
06.11.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.12.2020 [2020/50] |
30.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.12.2020 [2020/49] |
23.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] |
16.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.11.2020 [2020/47] |
02.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.11.2020 [2020/45] |
28.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.09.2020 [2020/40] |
21.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.09.2020 [2020/39] |
14.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.09.2020 [2020/38] |
07.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2020 [2020/37] |
31.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2020 [2020/36] |
24.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
03.01.2020 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 05.02.2020 [2020/06] |
24.12.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
06.11.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
06.11.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
01.11.2019 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
26.06.2019 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
21.06.2019 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 24.07.2019 [2019/30] |
10.05.2019 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 12.06.2019 [2019/24] |
03.05.2019 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
03.05.2019 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
03.05.2019 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Französische |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
21.12.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.02.2018 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 21.03.2018 [2018/12] |
16.02.2018 |
Änderung durch den Anmelder |
|
16.02.2018 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 21.03.2018 [2018/12] |
03.01.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.09.2017 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 18.10.2017 [2017/42] |
15.09.2017 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
15.09.2017 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 18.10.2017 [2017/42] |
22.08.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
14.07.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.06.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.06.2017 |
Änderung durch den Anmelder |
|
02.06.2017 |
Änderung - Vertreter |
|
02.06.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.06.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.06.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.03.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
25.12.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|