EP3227886 - EXTERNE VISUELLEN INTERAKTIONEN FÜR SPRACHBASIERTE VORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 17.05.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.09.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2019 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 19.06.2019 [2019/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2017/41] | Erfinder | 01 /
ZHAO, Weidong c/o Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | 02 /
CALDWELL, Gary c/o Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | 03 /
BHARGAVA, Ruchi c/o Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2017/41] | Vertreter | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [N/P] |
Frühere [2017/41] | Anderson, Angela Mary CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15816580.3 | 28.11.2015 | [2017/41] | WO2015US62850 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414562491 | 05.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414562491 | [2017/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016089713 | Datum: | 09.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3227886 | Datum: | 11.10.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.06.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.06.2016 | Klassifikation | IPC: | G10L15/22, H04W88/04 | [2017/41] | CPC: |
G06F3/167 (EP,KR,US);
H04N21/4122 (EP,CN,KR,US);
G06F1/163 (KR);
G06F3/0484 (KR,US);
G06F3/0488 (EP,US);
G10L15/22 (EP,CN,KR,US);
H04M1/72412 (EP,CN,KR,US);
H04N21/42203 (EP,CN,KR,US);
H04N21/43637 (EP,CN,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EXTERNE VISUELLEN INTERAKTIONEN FÜR SPRACHBASIERTE VORRICHTUNGEN | [2017/41] | Englisch: | EXTERNAL VISUAL INTERACTIONS FOR SPEECH-BASED DEVICES | [2017/41] | Französisch: | INTERACTIONS VISUELLES EXTERNES POUR DES DISPOSITIFS BASÉS SUR LA PAROLE | [2017/41] | Eintritt in die regionale Phase | 01.06.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.06.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.06.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.04.2016 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 01.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/41] | 01.06.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.05.2019 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US2005202844 (JABRI KADRI N [US], et al) [I] 1-13 * par. 34, 35, 41, 42, 52, 53, 74,82, 83. * * figure 2 *; | [XI]US2006203758 (TEE LAI K [US], et al) [X] 1-6,9-11,13 * abstract * * paragraphs [0003] , [0004] , [0017] , [0 20] - [0028] - [0 34] - [0038] * * figures 1-3 * [I] 7,8,12; | [I]US2010302141 (SHANKAR SUBRAMONIAN [US], et al) [I] 1-13 * paragraphs [0021] - [0023] - [0 28] , [0033] , [0034] , [0043] ** figure 1 * |