EP3204861 - SCHUTZSCHLÜSSELVERWALTUNG UND -PRÄFIXIERUNG IN LEGACY-EMULATIONSSYSTEM MIT VIRTUELLEM ADRESSRAUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.07.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LZLabs GmbH Richtiarkade 16 8304 Wallisellen / CH | [2017/33] | Erfinder | 01 /
JAEGER, Jan Alpenstrasse 21 8803 Rüschlikon / CH | [2017/33] | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2017/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15820283.8 | 15.12.2015 | [2017/33] | WO2015IB59646 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017103651 | Datum: | 22.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3204861 | Datum: | 16.08.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.06.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3204861 | Datum: | 19.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.06.2017 | Klassifikation | IPC: | G06F21/79, G06F12/14 | [2018/52] | CPC: |
G06F12/1475 (EP,US);
G06F12/145 (EP,US);
G06F12/1466 (EP,US);
G06F21/00 (EP,US);
G06F21/79 (EP,US);
G06F2212/1052 (US)
|
Frühere IPC [2017/33] | G06F12/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/33] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHUTZSCHLÜSSELVERWALTUNG UND -PRÄFIXIERUNG IN LEGACY-EMULATIONSSYSTEM MIT VIRTUELLEM ADRESSRAUM | [2017/33] | Englisch: | PROTECTION KEY MANAGEMENT AND PREFIXING IN VIRTUAL ADDRESS SPACE LEGACY EMULATION SYSTEM | [2017/33] | Französisch: | GESTION DE CLÉ DE PROTECTION ET PRÉFIXAGE DANS UN SYSTÈME D'ÉMULATION EXISTANT D'ESPACE D'ADRESSE VIRTUEL | [2017/33] | Eintritt in die regionale Phase | 10.06.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.06.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.06.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/33] | 10.06.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 09.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP19180770.0 / EP3584708 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.12.2015 | AL | 19.06.2019 | CY | 19.06.2019 | DK | 19.06.2019 | EE | 19.06.2019 | ES | 19.06.2019 | HR | 19.06.2019 | LT | 19.06.2019 | LV | 19.06.2019 | MC | 19.06.2019 | MK | 19.06.2019 | MT | 19.06.2019 | RO | 19.06.2019 | RS | 19.06.2019 | SI | 19.06.2019 | SK | 19.06.2019 | SM | 19.06.2019 | BG | 19.09.2019 | IS | 19.10.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 15.12.2015 | |
AL | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
MT | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 15.12.2015 | |
AL | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 19.06.2019 | |
CY | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 19.06.2019 | |
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 19.06.2019 | |
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 19.06.2019 | |
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 19.06.2019 | |
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 19.06.2019 | |
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 19.06.2019 | |
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
Frühere [2019/47] | LT | 19.06.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5577231 (SCALZI CASPER A [US], et al) [A] 1-10 * column 19, line 1 - column 22, line 66; figures 5-9 *; | [A]US2006036830 (DINECHIN CHRISTOPHE DE [FR], et al) [A] 1-10 * paragraph [0031] - paragraph [0033]; figures 11-18 ** paragraph [0039] - paragraph [0045] *; | [XI]US2015106599 (GAINEY JR CHARLES W [US], et al) [X] 1,3,4,6,8,9 * paragraph [0006] - paragraph [0008]; figures 1-12 * * paragraph [0038] - paragraph [0060] * * paragraph [0112] - paragraph [0116] * * paragraph [0123] - paragraph [0172] * * paragraph [0183] - paragraph [0193] * * paragraph [0199] - paragraph [0220] * [I] 2,5,7,10 |