14.12.2018 |
Zurücknahme der Anmeldung |
veröffentlicht am 16.01.2019 [2019/03] |
01.08.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
26.05.2018 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 27.06.2018 [2018/26] |
25.05.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 27.06.2018 [2018/26] |
25.05.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 27.06.2018 [2018/26] |
15.09.2017 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 18.10.2017 [2017/42] |
15.09.2017 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 18.10.2017 [2017/42] |
02.08.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.06.2017 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
23.06.2017 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 26.07.2017 [2017/30] |
23.06.2017 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
23.06.2017 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 26.07.2017 [2017/30] |
22.06.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.06.2017 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
07.06.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
02.06.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
02.06.2017 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
02.06.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
30.05.2017 |
Änderung - Vertreter |
|
30.05.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.03.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.03.2017 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
26.01.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.01.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|