EP3196255 - REAKTIVER MODIFIZIERTER ASPHALT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 14.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.06.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.12.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 16.01.2019 [2019/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Guangxi Golden Umbrella Waterproofing Co. Ltd. No.4 Unit 1 Building No.1 Near No.18 Sunshine Greentown Jingguan Road Donggou Ridge, Xingning District Nanning, Guangxi 530001 / CN | [2017/30] | Erfinder | 01 /
LU, Guicai No.4 Unit1 Building No.1 Near No.18 Sunshine Greentown, Jingguan Road Donggou Ridge, Xingning District Nanning Guangxi530001 / CN | 02 /
ZHU, Fangwu No.4 Unit1 Building No.1 Near No.18 Sunshine Greentown, Jingguan Road Donggou Ridge, Xingning District Nanning Guangxi 530001 / CN | 03 /
WU, Shengjiang No.4 Unit1 Building No.1 Near No.18 Sunshine Greentown, Jingguan Road Donggou Ridge, Xingning District Nanning Guangxi 530001 / CN | 04 /
GUO, Wenxiong No.4 Unit1 Building No.1 Near No.18 Sunshine Greentown, Jingguan Road Donggou Ridge, Xingning District Nanning Guangxi 530001 / CN | 05 /
CHEN, Libin No.4 Unit1 Building No.1 Near No.18 Sunshine Greentown, Jingguan Road Donggou Ridge, Xingning District Nanning Guangxi 530001 / CN | 06 /
LU, Shanqing No.4 Unit1 Building No.1 Near No.18 Sunshine Greentown, Jingguan Road Donggou Ridge, Xingning District Nanning Guangxi 530001 / CN | [2017/30] | Vertreter | Patentanwälte Bauer Vorberg Kayser Partnerschaft mbB Goltsteinstraße 87 50968 Köln / DE | [2017/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15821354.6 | 07.07.2015 | [2017/30] | WO2015CN83496 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201410330290 | 12.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201410330290 | [2017/30] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016008371 | Datum: | 21.01.2016 | Sprache: | ZH | [2016/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3196255 | Datum: | 26.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 21.01.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.05.2018 | Klassifikation | IPC: | C08L95/00, C08L53/02, C08L9/06, C08L9/00, C08L9/02, C08L7/00, C08L19/00, C08L97/00, C08K5/10, C08K5/57, C08K5/521, C08K5/098, C08K5/5415, C08K5/5419, C08K5/5435, E04D5/02, D06N5/00 | [2017/30] | CPC: |
C08L97/005 (EP);
C08H6/00 (EP);
D06N5/003 (EP);
C08L95/005 (EP)
| C-Set: |
C08L95/005, C08L9/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REAKTIVER MODIFIZIERTER ASPHALT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2017/30] | Englisch: | REACTIVE MODIFIED ASPHALT AND METHOD FOR PRODUCING SAME | [2017/30] | Französisch: | ASPHALTE MODIFIÉ RÉACTIF ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | [2017/30] | Eintritt in die regionale Phase | 29.05.2017 | Übersetzung eingereicht | 31.05.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.05.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 31.05.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.05.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/30] | 21.03.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/30] | 29.05.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.05.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/30] | 06.12.2018 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/03] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 31.05.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 31.05.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.06.2017 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Übersetzung eingereicht wurde | 31.05.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 31.05.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.06.2017 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 31.05.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 31.05.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.06.2017 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 31.05.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 31.05.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.06.2017 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 31.05.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 31.05.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.06.2017 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 31.05.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 31.05.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.06.2017 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]EP0604258 (TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION [FR]) [I] 1-14 * example 1 *; | [I]WO0153409 (TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION [FR], et al) [I] 1-14 * example 3 *; | [I]CN103304862 (GUANGXI GOLDEN UMBRELLA WATERPROOFER TECHNOLOGY CO LTD) [I] 1-14 * the whole document *; | [I]CN103525108 (BEIJING TONGHUA ROAD MAINTENANCE CO LTD) [I] 1-14* example 3 *; | [I]CN103788668 (UNIV CHANGSHA SCIENCE) [I] 1-14 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]CN101694114 (GUANGXI GOLDEN UMBRELLA WATERP) [A] 1-14 * , see the whole document *; | [A]CN102220023 (GUANGXI GOLDEN UMBRELLA WATERPROOFING CO LTD) [A] 1-14 * , see the whole document *; | [A]US2013096240 (FLANIGAN THEODORE P [US]) [A] 1-14* , see the whole document *; | [X]CN103304862 (GUANGXI GOLDEN UMBRELLA WATERPROOFER TECHNOLOGY CO LTD) [X] 1-4, 11-12, 14 * , see description, embodiment 2, and page 2, paragraph [0008] *; | [X]CN103788668 (UNIV CHANGSHA SCIENCE) [X] 1-4, 11-12 * , see description, paragraph [0029] * |