EP3242170 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR DIREKTE INFORMATIONSSENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.01.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.02.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.10.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/45] | Erfinder | 01 /
CHEN, Changbing Floor 13 Rainbow City Shopping Mall of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street Haidian District Beijing 100085 / CN | 02 /
CHEN, Hao Floor 13 Rainbow City Shopping Mall of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street Haidian District Beijing 100085 / CN | 03 /
HOU, Enxing Floor 13 Rainbow City Shopping Mall of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/45] | Vertreter | Reeve, Nicholas Edward Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [2017/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15823123.3 | 05.11.2015 | [2017/45] | WO2015CN93905 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201410836852 | 29.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201410836852 | [2017/45] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016107285 | Datum: | 07.07.2016 | Sprache: | ZH | [2016/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3242170 | Datum: | 08.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3242170 | Datum: | 17.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 07.07.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.09.2016 | Klassifikation | IPC: | G05B15/02 | [2017/45] | CPC: |
G05B15/02 (EP,KR,RU);
G05B2219/2614 (EP);
G05B2219/2642 (EP);
Y02P90/02 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR DIREKTE INFORMATIONSSENDUNG | [2017/45] | Englisch: | PROMPT INFORMATION SENDING METHOD AND DEVICE | [2017/45] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ENVOI D'INFORMATIONS D'INVITE | [2017/45] | Eintritt in die regionale Phase | 25.01.2016 | Übersetzung eingereicht | 25.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.01.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 25.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/45] | 25.01.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.04.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.07.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.02.2020 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 05.03.2020 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 06.10.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.02.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.02.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.02.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 20.12.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.11.2015 | AL | 17.03.2021 | AT | 17.03.2021 | CY | 17.03.2021 | CZ | 17.03.2021 | DK | 17.03.2021 | EE | 17.03.2021 | ES | 17.03.2021 | FI | 17.03.2021 | HR | 17.03.2021 | IT | 17.03.2021 | LT | 17.03.2021 | LV | 17.03.2021 | MC | 17.03.2021 | MK | 17.03.2021 | MT | 17.03.2021 | NL | 17.03.2021 | PL | 17.03.2021 | RO | 17.03.2021 | RS | 17.03.2021 | SE | 17.03.2021 | SI | 17.03.2021 | SK | 17.03.2021 | SM | 17.03.2021 | TR | 17.03.2021 | BG | 17.06.2021 | NO | 17.06.2021 | GR | 18.06.2021 | IS | 17.07.2021 | PT | 19.07.2021 | IE | 05.11.2021 | LU | 05.11.2021 | BE | 30.11.2021 | CH | 30.11.2021 | LI | 30.11.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 05.11.2015 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
MK | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
TR | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IE | 05.11.2021 | ||
LU | 05.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 05.11.2015 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
MK | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IE | 05.11.2021 | ||
LU | 05.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 05.11.2015 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IE | 05.11.2021 | ||
LU | 05.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Frühere [2023/28] | HU | 05.11.2015 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IE | 05.11.2021 | ||
LU | 05.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IE | 05.11.2021 | ||
LU | 05.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Frühere [2022/37] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 05.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 05.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 17.03.2021 | |
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/43] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 17.03.2021 | |
NO | 17.06.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2008186148 (KWON DO-HYUNG [KR], et al); | [A]US2008202135 (FRANCIS DANNY LEN [US]); | [A]WO2010140090 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al); | [A]CN103901850 (SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO) | Internationale Recherche | [X]CN102117063 (HAIERSOFT CORP); | [A]CN102495617 (SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY); | [A]CN202613686U (CHEN BAOLING); | [A]CN103940031 (SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO); | [PX]CN104615003 (BEIJING XIAOMI TECHNOLOGY CO) |