EP3233293 - VORRICHTUNG ZUR AUSGABE EINER FLÜSSIGKEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 02.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.05.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.09.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Marino, Daniele Via Molena 9 31095 Conegliano / IT | [2021/26] |
Frühere [2017/43] | Für alle benannten Staaten Marino, Daniele Via Molena 9 31095 Conegliano / IT | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2017/43] | Vertreter | Kraus & Lederer PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [2024/36] |
Frühere [2021/26] | Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | ||
Frühere [2017/43] | Stolmár & Partner Patentanwälte PartG mbB Blumenstraße 17 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15830831.2 | 21.12.2015 | [2017/43] | WO2015IB02406 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2014PN00067 | 19.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT PN20140067 | [2017/43] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016097852 | Datum: | 23.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3233293 | Datum: | 25.10.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.06.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3233293 | Datum: | 30.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/26] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP3233293 | Datum: | 04.09.2024 | Sprache: | EN | [2024/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.06.2016 | Klassifikation | IPC: | B05B1/16, B01F5/04, B05B7/24, B08B3/02, B25F3/00, F02B63/06 | [2017/43] | CPC: |
B08B3/026 (EP,US);
A01C15/04 (US);
A01G25/145 (US);
A01M21/043 (EP,US);
A01M7/0046 (EP,US);
B01F23/451 (US);
B01F25/31242 (EP,US);
B01F25/316 (EP,US);
B05B1/1654 (EP,US);
B05B1/3006 (US);
B05B15/65 (EP,US);
B05B15/652 (EP,US);
B05B15/654 (EP,US);
B05B7/2443 (EP,US);
B05B7/247 (EP,US);
B05B7/2478 (EP,US);
B08B3/028 (US);
B25F3/00 (EP,US);
F04B1/14 (EP,US);
F04B1/141 (EP,US);
F04B1/146 (US);
F04B1/16 (US);
F04B17/06 (EP,US);
F04B19/22 (US);
F04B23/02 (US);
F04B53/10 (US);
F04B53/16 (US);
B01F2101/04 (US);
B01F2101/32 (US);
B01F2101/4505 (US);
B01F23/483 (US);
B08B2203/0217 (EP,US);
B08B2203/0223 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR AUSGABE EINER FLÜSSIGKEIT | [2017/43] | Englisch: | DEVICE FOR EMITTING A LIQUID | [2017/43] | Französisch: | DISPOSITIF D'ÉMISSION D'UN LIQUIDE | [2017/43] | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.07.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.07.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/43] | 07.07.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.02.2019 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 07.03.2019 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 11.07.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 14.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.03.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.07.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.11.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.12.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 27.01.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.05.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.05.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.05.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
30.03.2022
04.04.2022
ADMISSIBLE Andreas Stihl AG & Co. KG Badstrasse 115 71336 Waiblingen / DE Vertreter des Einsprechenden Karzel, Philipp, et al, et al Patentanwälte Dipl.-Ing. W. Jackisch & Partner mbB Menzelstraße 40 70192 Stuttgart / DE | [2022/19] | 16.05.2022 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 19.09.2022 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 14.02.2024 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 14.02.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung | 22.03.2024 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 22.03.2024 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 27.06.2024 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.12.2015 | AL | 30.06.2021 | AT | 30.06.2021 | CY | 30.06.2021 | CZ | 30.06.2021 | DK | 30.06.2021 | EE | 30.06.2021 | ES | 30.06.2021 | FI | 30.06.2021 | HR | 30.06.2021 | LT | 30.06.2021 | LV | 30.06.2021 | MC | 30.06.2021 | MK | 30.06.2021 | MT | 30.06.2021 | NL | 30.06.2021 | PL | 30.06.2021 | RO | 30.06.2021 | RS | 30.06.2021 | SE | 30.06.2021 | SI | 30.06.2021 | SK | 30.06.2021 | SM | 30.06.2021 | BG | 30.09.2021 | NO | 30.09.2021 | GR | 01.10.2021 | IS | 30.10.2021 | PT | 02.11.2021 | IE | 21.12.2021 | LU | 21.12.2021 | BE | 31.12.2021 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 21.12.2015 | |
AL | 30.06.2021 | ||
AT | 30.06.2021 | ||
CY | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
MK | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 21.12.2021 | ||
LU | 21.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 21.12.2015 | |
AL | 30.06.2021 | ||
AT | 30.06.2021 | ||
CY | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 21.12.2021 | ||
LU | 21.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 21.12.2015 | |
AL | 30.06.2021 | ||
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 21.12.2021 | ||
LU | 21.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/19] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 21.12.2021 | ||
LU | 21.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 21.12.2021 | ||
LU | 21.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 21.12.2021 | ||
LU | 21.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 21.12.2021 | ||
LU | 21.12.2021 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
LU | 21.12.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 30.06.2021 | |
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Frühere [2021/51] | FI | 30.06.2021 | |
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Frühere [2021/49] | FI | 30.06.2021 | |
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Frühere [2021/47] | FI | 30.06.2021 | |
BG | 30.09.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 30.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]FR2309283 (MENET JEAN [FR]); | [A]FR2325469 (KRESS ELEKTRIK GMBH & CO [DE]); | [XY]US5421520 (SIMONETTE DALLAS W [US], et al); | [XY]CA2165241 (LILKE HARVEY [CA]); | [A]DE20016091U (CEKA ELEKTROWERKZEUGE AG & CO [CH]); | [A]EP1852190 (SUTTNER GMBH [DE]); | [Y]US2009065607 (GARDNER MICHAEL R [US], et al) | Prüfung | EP0468081 | DE20016091U | CN1974282 | CN200999036Y | US2008257988 | US2009045271 | Einspruch | FR2309283 | FR2325469 | US5071069 | EP0468081 | US5421520 | EP0666118 | CA2165241 | DE20016091U | EP1174195 | WO2007059305 | EP1852190 | CN200999036Y | WO2008064759 | US2008257988 | US2009045271 | US2009065607 | WO2011039117 | WO2013060386 |