EP3182047 - WÄRMEAUSTAUSCHPLATTE UND WÄRMETAUSCHER VOM PLATTENTYP [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.05.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.03.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.04.2021 [2021/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Danfoss Micro Channel Heat Exchanger (Jiaxing) Co. No. 1383 Xiejia Road Haiyan County Jiaxing City, Zhejiang 314300 / CN | [2017/25] | Erfinder | 01 /
WEI, Wenjian No. 1383 Xiejia Road Haiyan County Jiaxing City Zhejiang 314300 / CN | [2017/25] | Vertreter | Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB Bockenheimer Landstraße 25 60325 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2017/25] | Knoblauch, Andreas Patentanwälte Dr. Knoblauch PartGmbB Reuterweg 51-53 60323 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15832506.8 | 29.05.2015 | [2017/25] | WO2015CN80228 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201410395802 | 12.08.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201410395802 | [2017/25] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016023393 | Datum: | 18.02.2016 | Sprache: | ZH | [2016/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3182047 | Datum: | 21.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 18.02.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.02.2018 | Klassifikation | IPC: | F28F3/04, F28D9/00 | [2017/25] | CPC: |
F28F3/044 (EP,US);
F28F3/046 (EP,KR,US);
F28F3/048 (US);
F28D9/00 (KR,US);
F28D9/005 (EP,US);
F28F13/08 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄRMEAUSTAUSCHPLATTE UND WÄRMETAUSCHER VOM PLATTENTYP | [2017/25] | Englisch: | HEAT EXCHANGE PLATE AND PLATE-TYPE HEAT EXCHANGER | [2017/25] | Französisch: | PLAQUE D'ÉCHANGE DE CHALEUR ET ÉCHANGEUR DE CHALEUR DU TYPE PLAQUE | [2017/25] | Eintritt in die regionale Phase | 08.02.2017 | Übersetzung eingereicht | 08.02.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.02.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 08.02.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.02.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.02.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/25] | 08.02.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.08.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.10.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.12.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/17] | 22.12.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2020 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2004106835 (HALLA CLIMATE CONTROL CORP [KR], et al) [X] 1* figure 20 *; | [XI]US2007006998 (BROST VIKTOR [DE]) [X] 1,2,5-8,11,12 * figures 2,9 * [I] 3,4,10; | [X]DE102012217333 (BEHR GMBH & CO KG [DE]) [X] 1 * figure 1a * | Internationale Recherche | [A]CN101158561 (BEIJING JINGHAI HEAT TRANSFER [CN]) [A] 1-12* the whole document *; | [X]US2011180247 (PERSSON LARS [SE]) [X] 1-8, 11, 12 * description, paragraphs [0035]-[0050], and figures 1 and 2 *; | [X]CN102478368 (DANFOSS AS) [X] 1-8, 11, 12 * description, paragraphs [0037]-[0052], and figures 1 and 2 *; | [X]CN102564176 (DANFOSS AS) [X] 1-8, 11, 12 * description, paragraphs [0034]-[0053], and figures 1 and 2 *; | [PX]CN104132576 (DANFOSS MICRO CHANNEL HEAT EXCHANGER JIAXING CO LTD) [PX] 1-12 * claims 1-12 *; | [PX]CN204255163U (DANFOSS MICROCHANNEL HEAT EXCHANGER JIAXING CO LTD) [PX] 1-12 * claims 1-12 * |