08.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] |
23.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] |
16.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.08.2021 [2021/33] |
28.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.06.2021 [2021/26] |
31.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2020 [2020/36] |
29.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] |
22.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] |
15.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.06.2020 [2020/25] |
08.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.06.2020 [2020/24] |
20.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.04.2020 [2020/17] |
28.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.04.2020 [2020/14] |
21.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.03.2020 [2020/13] |
03.01.2020 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 05.02.2020 [2020/06] |
13.12.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.01.2020 [2020/03] |
05.12.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.01.2020 [2020/01] |
22.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.12.2019 [2019/52] |
15.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
08.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.12.2019 [2019/50] |
01.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.12.2019 [2019/49] |
25.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.11.2019 [2019/48] |
18.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.11.2019 [2019/47] |
11.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] |
23.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.09.2019 [2019/39] |
16.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.09.2019 [2019/38] |
09.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.09.2019 [2019/37] |
19.07.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.08.2019 [2019/34] |
12.07.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.08.2019 [2019/33] |
25.01.2019 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 27.02.2019 [2019/09] |
15.01.2019 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
11.01.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
11.01.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
30.12.2018 |
Änderung - Teilanmeldung(en) |
veröffentlicht am 30.01.2019 [2019/05] |
16.08.2018 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
31.07.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.07.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] |
20.07.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] |
25.06.2018 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
30.03.2018 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
16.03.2018 |
Erster Prüfungsbericht |
|
06.03.2018 |
Änderung durch den Anmelder |
|
27.10.2017 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 29.11.2017 [2017/48] |
27.10.2017 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 29.11.2017 [2017/48] |
22.09.2017 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 25.10.2017 [2017/43] |
11.08.2017 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 13.09.2017 [2017/37] |
11.08.2017 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 13.09.2017 [2017/37] |
11.08.2017 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 13.09.2017 [2017/37] |
27.07.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
26.05.2017 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 28.06.2017 [2017/26] |
26.05.2017 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
26.05.2017 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 28.06.2017 [2017/26] |
01.05.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.03.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.02.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
18.02.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.02.2017 |
Änderung - Vertreter |
|
17.02.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.03.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
26.02.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|