EP3184851 - SCHWINGUNGSDÄMPFUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.01.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.05.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bridgestone Corporation 1-1, Kyobashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [2017/43] |
Frühere [2017/26] | Für alle benannten Staaten Bridgestone Corporation 10-1, Kyobashi 1-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | Erfinder | 01 /
UEKI, Akira c/o BRIDGESTONE CORPORATION 1-1 Kyobashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | 02 /
NAGASAWA, Masakazu c/o BRIDGESTONE CORPORATION 1-1 Kyobashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | 03 /
ONO, Shuhei c/o BRIDGESTONE CORPORATION 1-1 Kyobashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | 04 /
NAGASHIMA, Yasuyuki c/o BRIDGESTONE CORPORATION 1-1 Kyobashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [2017/26] | Vertreter | Oxley, Robin John George Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Frühere [2017/26] | Oxley, Robin John George Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15834128.9 | 21.07.2015 | [2017/26] | WO2015JP70669 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20140167273 | 20.08.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014167273 | [2017/26] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016027606 | Datum: | 25.02.2016 | Sprache: | JA | [2016/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3184851 | Datum: | 28.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3184851 | Datum: | 27.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 25.02.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.2017 | Klassifikation | IPC: | F16F13/10, F16F13/26, // B60K5/12 | [2017/37] | CPC: |
F16F13/107 (EP,US);
B60K5/1208 (US);
F16F13/08 (US)
|
Frühere IPC [2017/26] | F16F13/10, F16F13/26 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHWINGUNGSDÄMPFUNGSVORRICHTUNG | [2017/26] | Englisch: | VIBRATION-DAMPING DEVICE | [2017/26] | Französisch: | DISPOSITIF D'AMORTISSEMENT DES VIBRATIONS | [2017/26] | Eintritt in die regionale Phase | 16.02.2017 | Übersetzung eingereicht | 16.02.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.02.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 16.02.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.02.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/26] | 16.02.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.03.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.12.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.12.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.12.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP18214597.9 / EP3483469 | Einspruch (Einsprüche) | 28.11.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.07.2015 | AL | 27.02.2019 | AT | 27.02.2019 | CY | 27.02.2019 | CZ | 27.02.2019 | DK | 27.02.2019 | EE | 27.02.2019 | ES | 27.02.2019 | FI | 27.02.2019 | HR | 27.02.2019 | IT | 27.02.2019 | LT | 27.02.2019 | LV | 27.02.2019 | MC | 27.02.2019 | MK | 27.02.2019 | MT | 27.02.2019 | NL | 27.02.2019 | PL | 27.02.2019 | RO | 27.02.2019 | RS | 27.02.2019 | SE | 27.02.2019 | SI | 27.02.2019 | SK | 27.02.2019 | SM | 27.02.2019 | TR | 27.02.2019 | BG | 27.05.2019 | NO | 27.05.2019 | GR | 28.05.2019 | IS | 27.06.2019 | PT | 27.06.2019 | GB | 21.07.2019 | IE | 21.07.2019 | LU | 21.07.2019 | BE | 31.07.2019 | CH | 31.07.2019 | LI | 31.07.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/34] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 27.02.2019 | ||
AT | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
MT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
GB | 21.07.2019 | ||
IE | 21.07.2019 | ||
LU | 21.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2021/33] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 27.02.2019 | ||
AT | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
GB | 21.07.2019 | ||
IE | 21.07.2019 | ||
LU | 21.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
GB | 21.07.2019 | ||
IE | 21.07.2019 | ||
LU | 21.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
GB | 21.07.2019 | ||
IE | 21.07.2019 | ||
LU | 21.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
GB | 21.07.2019 | ||
LU | 21.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
GB | 21.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 27.02.2019 | |
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 27.02.2019 | |
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/46] | FI | 27.02.2019 | |
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 27.02.2019 | |
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | JPH01224544 [ ] (HONDA MOTOR CO LTD) [ ] * abstract *; | [X]US4903951 (MIYAMOTO YASUO [JP], et al) [X] 1-6 * column 12, line 31 - column 13, line 48 * * column 15, line 12 - line 28 * * figures 26-28 *; | [X]US2012292838 (YAMAMOTO KENTARO [JP], et al) [X] 1,3,5,6* paragraph [0035] - paragraph [0051]; figures 1-9 * | Internationale Recherche | [XY]JPS63188357U (Toyo Tire and Rubber Co., Ltd.) [X] 1, 3, 5-6 * , page 11, line 11 to page 12, line 3; fig. 1 to 7 (Family: none) * [Y] 2, 4; | [XY]JP2012026510 (TOKAI RUBBER IND LTD) [X] 1, 3, 5-6 * , paragraphs [0035] to [0045]; fig. 1 to 3 (Family: none) * [Y] 2, 4; | [Y]JP2014126154 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 2, 4* , paragraphs [0043] to [0048]; fig. 1 to 6 (Family: none) * |