EP3188705 - PHOTOCHEMISCH AKTIVIERTE AUF MIKROBLASEN BASIERENDE WURZELKANALDESINFEKTION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2017/28] | FOTOCHEMISCH AKTIVIERTE AUF MIKROBLASEN BASIERENDE WURZELKANALDESINFEKTION | ||
[2024/13] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.03.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.06.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 07.08.2024 [2024/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SyACT International, LLC 11202 N.W. 9th Street Plantation, FL 33325-1523 / US | [2023/36] |
Frühere [2017/28] | Für alle benannten Staaten Syact Llp 11202 N.W. 9th Street Plantation, Florida 33325 / US | Erfinder | 01 /
KISHEN, Anil 2952 Harvey Crescent Mississuaga, Ontario L5L 4V7 / CA | [2017/28] | Vertreter | Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [2024/32] |
Frühere [2017/28] | Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15838860.3 | 27.08.2015 | [2017/28] | WO2015US47245 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414477682 | 04.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414477682 | [2017/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016036579 | Datum: | 10.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3188705 | Datum: | 12.07.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.03.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3188705 | Datum: | 07.08.2024 | Sprache: | EN | [2024/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.03.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.10.2018 | Klassifikation | IPC: | A61N5/06, A61N5/067, A61M37/00, A61C5/50, A61K6/20, A61K6/52, A61K6/62, A61P1/02, A61P31/02 | [2024/13] | CPC: |
A61C5/50 (EP,KR,US);
A61N5/062 (EP,KR,US);
A61K6/52 (EP,US);
A61K41/0057 (KR);
A61K6/20 (EP,US);
A61K6/62 (EP,US);
A61M37/0092 (EP,KR,US);
A61N5/0603 (EP,KR,US);
A61N5/0624 (EP,KR,US);
A61N5/067 (EP,US);
A61P1/02 (EP);
A61P31/02 (EP);
A61N2005/0606 (EP,KR,US);
A61N2005/0644 (EP,US);
A61N2005/0651 (EP,US);
A61N2005/0654 (EP,KR,US)
(-)
|
Frühere IPC [2018/21] | A61K6/00, A61N5/06, A61N5/067, A61M37/00, A61C5/50 | ||
Frühere IPC [2017/28] | A61K6/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PHOTOCHEMISCH AKTIVIERTE AUF MIKROBLASEN BASIERENDE WURZELKANALDESINFEKTION | [2024/13] | Englisch: | PHOTO-CHEMICALLY ACTIVATED MICRO-BUBBLE BASED ROOT CANAL DISINFECTION | [2017/28] | Französisch: | DÉSINFECTION DE CANAL RADICULAIRE À BASE DE MICROBULLES PHOTOCHIMIQUEMENT ACTIVÉES | [2017/28] |
Frühere [2017/28] | FOTOCHEMISCH AKTIVIERTE AUF MIKROBLASEN BASIERENDE WURZELKANALDESINFEKTION | Eintritt in die regionale Phase | 04.04.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.04.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 04.04.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.04.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.04.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/28] | 04.04.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.07.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.06.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.06.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.06.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US7306459 (WILLIAMS JILL ANN [GB], et al); | [Y]US2008255498 (HOULE PHILIP R [US]); | [X]US2009285766 (KISHEN ANIL [SG], et al); | [Y]US2010092922 (RUDDLE CLIFFORD J [US]); | [XY]US2011027384 (KISHEN ANIL [SG], et al); | [IY]US2012270177 (NAKASHIMA MISAKO [JP], et al); | [Y]US2013084545 (NETCHITAILO VLADIMIR [US], et al); | Internationale Recherche | [A]US2006019220 (LOEBEL NICOLAS G [US], et al); | [XY]US2011027384 (KISHEN ANIL [SG], et al); | [Y]US2014220505 (KHAKPOUR MEHRZAD [US], et al) | vom Anmelder | US7261561 | US2008255498 | US2009287566 | US2009285766 | US2011027384 | US8235719 | US2012270177 | US8328552 | US8388345 |