EP3201937 - ELEKTRONENSTRAHLSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.07.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 24.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.10.2019 [2019/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten COMET Technologies USA Inc. 100 Trap Falls Road EXT Shelton CT 06484 / US | [2017/32] | Erfinder | 01 /
GRUNWALD, Rily Carl 220 S. 27th Avenue Eldridge, IA 52748 / US | 02 /
DRENTER, John Charles 22124 Territorial Road Davenport, IA 52807 / US | [2017/32] | Vertreter | Wood, Graham Bailey Walsh & Co LLP 1 York Place Leeds, LS1 2DR / GB | [2017/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15846080.8 | 29.09.2015 | [2017/32] | WO2015US52837 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414501815 | 30.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414501815 | [2017/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016053972 | Datum: | 07.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3201937 | Datum: | 09.08.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.04.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 07.04.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.09.2018 | Klassifikation | IPC: | H01J29/86 | [2017/32] | CPC: |
G21F3/00 (EP,US);
G21F1/08 (EP,US);
G21K5/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRONENSTRAHLSYSTEM | [2017/32] | Englisch: | ELECTRON BEAM SYSTEM | [2017/32] | Französisch: | SYSTÈME À FAISCEAU D'ÉLECTRONS | [2017/32] | Eintritt in die regionale Phase | 11.04.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.04.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 11.04.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.04.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.04.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.04.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/32] | 11.04.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.11.2017 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Ansprüche | 16.01.2018 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 19.04.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/42] | 28.05.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen [2019/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2002018542 (FENKART GERHARD [CH], et al) [Y] 9* paragraphs [0198] - [0204] *; | [IA]JP2004191307 (IWASAKI ELECTRIC CO LTD) [I] 1,3-5 * abstract * [A] 10,11; | [XAYI]JP2005043665 (CANON KK) [X] 1,3-5,7,12,13 * abstract * * paragraphs [0010] - [0025] - [0027] , [0028] , [0030] , [0040] * [A] 10,11 [Y] 6,8,9 [I] 2,14,15; | [Y]US2010230618 (DRENTER JOHN [US]) [Y] 6,8 * paragraph [0096] * | Internationale Recherche | [XY]US2010230618 (DRENTER JOHN [US]) [X] 1-18, 20-26, 29-38 * See paragraphs [0040]-[0065], [0090]-[0124], claim 55 and figures 2A, 2B, 3B, 5B, 9A, 9G, 11B. * [Y] 19, 27, 28; | [Y]US2005184256 (CHAUHAN SUNDEEP [US], et al) [Y] 19, 27, 28 * See paragraphs [0018]-[0031], claim 1 and figure 1. *; | [A]US2010026161 (IIJIMA EIICHI [JP], et al) [A] 1-38 * See paragraphs [0044]-[0063], claim 1 and figure 1. *; | [A]US2006124866 (HISATSUGU TOKUSHIGE [JP]) [A] 1-38 * See paragraphs [0033]-[0048], claim 1 and figure 1. *; | [A]JP2005214709 (TDK CORP) [A] 1-38 * See paragraphs [0008]-[0047], claim 1 and figure 1. * |