Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2963246 | Globale Akte | 07.04.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2015US52837 | 29.09.2015 | US201414501815 | 30.09.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3201937 | Globale Akte | 17.10.2018 | A4 | EP3201937 | 09.08.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2015US52837 | 29.09.2015 | US201414501815 | 30.09.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MX2017003858 | 29.06.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2015US52837 | 29.09.2015 | US201414501815 | 30.09.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2016053972 | Globale Akte | 07.04.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414501815 | 30.09.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2016093410 | Globale Akte | 31.03.2016 | A1 | US9299465 | 29.03.2016 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414501815 | 30.09.2014 |