14.10.2022 |
Zurückweisung der Anmeldung |
veröffentlicht am 16.11.2022 [2022/46] |
27.06.2022 |
Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung |
|
20.06.2022 |
Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung |
|
21.04.2022 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
20.09.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
25.02.2021 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
27.10.2020 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
23.10.2020 |
Erster Prüfungsbericht |
|
25.09.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.05.2020 |
Änderung - Vertreter |
|
27.09.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
25.09.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.08.2018 |
Änderung durch den Anmelder |
|
14.04.2018 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 16.05.2018 [2018/20] |
13.04.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 16.05.2018 [2018/20] |
13.04.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 16.05.2018 [2018/20] |
01.12.2017 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 03.01.2018 [2018/01] |
01.12.2017 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 03.01.2018 [2018/01] |
04.09.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
07.07.2017 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 09.08.2017 [2017/32] |
07.07.2017 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
07.07.2017 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 09.08.2017 [2017/32] |
20.06.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.06.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
06.03.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.03.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.03.2017 |
Änderung durch den Anmelder |
|
03.03.2017 |
Änderung - Vertreter |
|
03.03.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.04.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
08.04.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|