EP3203359 - VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON ANMERKUNGSINFORMATIONEN BEZÜGLICH EINES BILDES UND ENDGERÄT DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 14.10.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.07.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.10.2022 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 16.11.2022 [2022/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | [2017/32] | Erfinder | 01 /
LIANG, Jiayan A3 Building No.185 Kexue Avenue Science City Luogang District Guangzhou Guangdong 510000 / CN | 02 /
SHI, Weixiong A3 Building No.185 Kexue Avenue Science City Luogang District Guangzhou Guangdong 510000 / CN | 03 /
PARK, Jae-sun 615-1604 30 Bongyeong-ro 1517beon-gil Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16699 / KR | [2017/32] | Vertreter | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Frühere [2017/32] | HGF Limited Saviour House 9 St. Saviourgate York YO1 8NQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15847580.6 | 04.09.2015 | [2017/32] | WO2015KR09380 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201410521223 | 30.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201410521223 | [2017/32] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016052874 | Datum: | 07.04.2016 | Sprache: | KO | [2016/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3203359 | Datum: | 09.08.2017 | Sprache: | EN | [2017/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 07.04.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.04.2018 | Klassifikation | IPC: | G06F3/0488, G06F1/16, G06F3/048 | [2018/20] | CPC: |
G06F3/0488 (EP,US);
G06F3/1423 (CN,US);
G06F1/1647 (EP,US);
G06F3/048 (EP,US);
G06F40/169 (US);
G06F2203/04804 (EP,US)
|
Frühere IPC [2017/32] | G06F3/048, G06F3/0488 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON ANMERKUNGSINFORMATIONEN BEZÜGLICH EINES BILDES UND ENDGERÄT DAFÜR | [2017/32] | Englisch: | METHOD FOR PROVIDING REMARK INFORMATION RELATED TO IMAGE, AND TERMINAL THEREFOR | [2017/32] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FOURNITURE D'INFORMATIONS DE COMMENTAIRES RELATIVES À UNE IMAGE ET TERMINAL ASSOCIÉ | [2017/32] | Eintritt in die regionale Phase | 02.03.2017 | Übersetzung eingereicht | 02.03.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.03.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 02.03.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.03.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/32] | 02.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.08.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.10.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.02.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.06.2022 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 11.11.2022 geplant war | 28.06.2022 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2022/46] | 08.07.2022 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/46] | 11.11.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP2426597 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1-14 * paragraph [0023]; figure 1 * * paragraph [0072] - paragraph [0074] * * paragraph [0078] - paragraph [0079]; figure 2 * * paragraph [0093] * * paragraph [0136] - paragraph [0137]; figure 13 * * paragraph [0170] - paragraph [0172]; figure 17 * * paragraph [0179] - paragraph [0183]; figure 19 *; | [X]US2014164976 (KIM JEONG-HUN [KR], et al) [X] 1-14* the whole document * | Internationale Recherche | [Y]US2011081952 (SONG YOO-MEE [KR], et al) [Y] 1-20 * See paragraph [0120]; and figures 6D-6E. *; | [Y]EP2428866 (NEC CORP [JP]) [Y] 1-20 * See paragraphs [0019], [0023]; and figure 3A. *; | [A]KR20120113738 (COOLIRIS INC [US]) [A] 1-20* See paragraph [0062]; and figure 10. *; | [Y]KR20130039226 (FASOO COM CO LTD [KR]) [Y] 6, 18 * See paragraph [0046]; and figure 7. *; | [Y]KR20140046329 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [Y] 8-10, 19 * See paragraphs [0132], [02316-[0217]; and figures 7, 11. * |