EP3215428 - VERPACKUNGSBEHÄLTER FÜR SCHÜTTGUT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 29.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.08.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.01.2021 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 03.03.2021 [2021/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Å&R Carton Lund Aktiebolag P.O. Box 177 221 00 Lund / SE | [2017/37] | Erfinder | 01 /
HERLIN, Henrik Floravägen 16 SE-291 43 Kristianstad / SE | 02 /
HOLKA, Simon Stackebjärsvägen 90 SE-245 91 Staffanstorp / SE | 03 /
SUNNING, Eva Gråsparvsvägen 10 SE-227 31 Lund / SE | [2017/37] | Vertreter | Valea AB Box 1098 405 23 Göteborg / SE | [2017/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15857700.7 | 02.11.2015 | [2017/37] | WO2015SE51153 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20140051309 | 03.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 1451309 | [2017/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016072913 | Datum: | 12.05.2016 | Sprache: | EN | [2016/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3215428 | Datum: | 13.09.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.05.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 12.05.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.07.2018 | Klassifikation | IPC: | B65D5/49, B65D5/02, B65D25/04, B65D5/60 | [2017/37] | CPC: |
B65D51/20 (EP,US);
B65D5/48024 (SE);
A24F23/00 (EP,US);
B65D21/0217 (US);
B65D25/08 (EP,US);
B65D3/24 (EP,US);
B65D43/16 (US);
B65D47/0838 (EP,US);
B65D5/0272 (SE);
B65D5/603 (SE);
B65D51/247 (EP,US);
B65D85/70 (US);
B65D2251/0021 (US);
B65D2251/0025 (EP,US);
B65D2251/0028 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERPACKUNGSBEHÄLTER FÜR SCHÜTTGUT | [2017/37] | Englisch: | PACKAGING CONTAINER FOR BULK SOLIDS | [2017/37] | Französisch: | RÉCIPIENT D'EMBALLAGE POUR SOLIDES EN VRAC | [2017/37] | Eintritt in die regionale Phase | 30.05.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.05.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 30.05.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.05.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.09.2016 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.05.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/37] | 30.05.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.01.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.09.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.09.2020 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 07.10.2020 geplant war | 07.10.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 13.10.2020 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2021/09] | 23.10.2020 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2020 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]JPH0558640U (?) [X] 1-6,13,14 * figure 1 * [I] 7-12; | [A]GB2281895 (KEELEANNE PROMOTIONS INTERNATI [GB]) [A] 11,12 * page 7, paragraph 3 - page 8, paragraph 1 ** figure 6 * | Internationale Recherche | [Y]US2317651 (TALBOT RICHARD C) [Y] 1-15 * ; page 1, column 1, line 17; page 1, column 1, line 51 page 1, column 2, line 5; page 1, column 2, line 38 - page 1, column 2, line 48; page 2, column 1, line 25 - page 2, column 1, line 33; page 2, column 2, line 5 - page 2, column 2, line 38; figures 1-8 *; | [A]US2324670 (BERGEN VON M) [A] 1 * ; page 1, column 1, line 33 - line 37; figures 1-4 *; | [A]US2569851 (FARRELL ROBERT A) [A] 1-15 * ; column 2, line 42 - line 52; figures 1-6 *; | [A]DE884862 (SCHOLL WERKE G M B H) [A] 12, 13 * ; page 2, line 22 - line 26; figure 1 *; | [A]GB819960 (METAL BOX CO LTD) [A] 12 * ; page 1, line 92 - line 94; figure 1 *; | [A]US2948454 (GILLMORE SR JOHN E) [A] 1 * ; figure 6 *; | [A]US5514394 (LENAHAN ROBERT F [US]) [A] 1-15* ; column 1, line 39 - line 47; column 3, line 24 - line 35; figures 1-5 *; | [A]US2009177179 (ENGELBRECHT JUERGEN [DE]) [A] 1-15 * ; paragraph [0050]; figures 5-8 *; | [Y]EP2716551 (AA & R CARTON LUND AB [SE]) [Y] 1-15 * ; paragraphs [0026]-[0027], [0038]; figures 1-6 * |