EP3223119 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ANPASSUNG VON OBJEKTEIGENSCHAFTSINFORMATIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.01.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.02.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.08.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. 3/F Baidu Campus No. 10, Shangdi 10th Street Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/39] | Erfinder | 01 /
LIU, Junqi 3/F Baidu Campus No. 10 Shangdi 10th Street Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/39] | Vertreter | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/10] | Maiwald Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | ||
Frühere [2017/39] | Maiwald Patentanwalts GmbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15861280.4 | 18.06.2015 | [2017/39] | WO2015CN81872 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201410663111 | 19.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201410663111 | [2017/39] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016078405 | Datum: | 26.05.2016 | Sprache: | ZH | [2016/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3223119 | Datum: | 27.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3223119 | Datum: | 10.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 26.05.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.06.2018 | Klassifikation | IPC: | G06F3/0481, G06F3/0482, G06F3/0488, G06F1/16, H04M1/725, H04M19/04 | [2018/30] | CPC: |
G06F1/1686 (EP,US);
G06F3/0487 (CN);
G06F3/041 (US);
G06F1/1694 (EP,US);
G06F3/0346 (US);
G06F3/0481 (EP,US);
G06F3/0482 (EP,US);
G06F3/0484 (US);
G06F3/04886 (EP,US);
G06F3/04897 (US);
G06T7/20 (US);
H04M1/72454 (EP,US);
H04M19/04 (EP,US);
G06F2200/1637 (US);
G06F3/0488 (US);
|
Frühere IPC [2017/39] | G06F3/041 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/39] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ANPASSUNG VON OBJEKTEIGENSCHAFTSINFORMATIONEN | [2017/39] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR ADJUSTING OBJECT ATTRIBUTE INFORMATION | [2017/39] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'INFORMATIONS D'ATTRIBUT D'OBJET | [2017/39] | Eintritt in die regionale Phase | 16.02.2017 | Übersetzung eingereicht | 16.02.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.02.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 16.02.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.02.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/39] | 16.02.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.01.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.04.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.08.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.10.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.01.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.01.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.01.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 13.12.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.06.2015 | AL | 10.03.2021 | AT | 10.03.2021 | CY | 10.03.2021 | CZ | 10.03.2021 | DK | 10.03.2021 | EE | 10.03.2021 | ES | 10.03.2021 | FI | 10.03.2021 | HR | 10.03.2021 | LT | 10.03.2021 | LV | 10.03.2021 | MC | 10.03.2021 | MK | 10.03.2021 | MT | 10.03.2021 | NL | 10.03.2021 | PL | 10.03.2021 | RO | 10.03.2021 | RS | 10.03.2021 | SE | 10.03.2021 | SI | 10.03.2021 | SK | 10.03.2021 | SM | 10.03.2021 | BG | 10.06.2021 | NO | 10.06.2021 | GR | 11.06.2021 | IE | 18.06.2021 | LU | 18.06.2021 | BE | 30.06.2021 | CH | 30.06.2021 | LI | 30.06.2021 | IS | 10.07.2021 | PT | 12.07.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 10.03.2021 | ||
AT | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
MK | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 10.03.2021 | ||
AT | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 10.03.2021 | ||
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 10.03.2021 | |
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/43] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 10.03.2021 | |
LT | 10.03.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2011043475 (RIGAZIO LUCA [US], et al) [X] 1-3,7-10,14-16 * abstract * * paragraph [0002] - paragraph [0008] * * paragraph [0035] - paragraph [0036] * * paragraph [0042] - paragraph [0046] * * paragraph [0049] - paragraph [0060] * * paragraph [0071] * [Y] 4-6,11-13; | [A]US2013288647 (TURGEMAN AVI [IL]) [A] 1-16 * abstract * * paragraph [0002] - paragraph [0005] * * paragraph [0044] - paragraph [0074] ** paragraph [0088] *; | [Y]US2013342672 (GRAY TIMOTHY T [US], et al) [Y] 4,11 * abstract * * paragraph [0032] * * paragraph [0039] - paragraph [0045] *; | [A]CN103699882 (BEIJING BAIDU NETCOM SCI & TEC) [A] 1-16 * abstract *; | [Y]US2014143666 (KENNEDY SEAN P [US], et al) [Y] 5,6,12,13 * abstract * * paragraph [0033] - paragraph [0036] * * paragraph [0051] - paragraph [0060] *; | [A]US2014333524 (LIU CHANG [US], et al) [A] 1-16 * abstract * * paragraph [0038] - paragraph [0078] *; | [E]US2016266698 (WANG TIEBIN [CN], et al) [E] 1-16 * abstract * * paragraph [0020] - paragraph [0055] * * paragraph [0066] - paragraph [0085] * | Internationale Recherche | [A]CN102221877 (MICROSOFT CORP) [A] 1-18 * , the whole document *; | [A]CN102306053 (TCL CORP) [A] 1-18 * , the whole document *; | [Y]CN102763059 (SONY COMP ENTERTAINMENT US) [Y] 1-18 * , paragraphs 12-14 of the description and figure 20 *; | [Y]CN103309593 (SHENZHEN FUTAIHONG PREC IND CO, et al) [Y] 1-18 * , paragraphs 41-42 of the description and figure 9 *; | [PX]CN104391646 (BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY BEIJING CO LTD) [PX] 1-18* , claims 1-16 * |