EP3225314 - HEBELBETÄTIGTER SPENDER FÜR FLÜSSIGKEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2017/40] | HEBELBETÄTIGTER ZERSTÄUBER FÜR FLÜSSIGKEITEN | ||
[2021/18] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.09.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.05.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.09.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yoshino Kogyosho Co., Ltd. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku Tokyo 136-8531 / JP | [2017/40] | Erfinder | 01 /
FUJIWARA, Kotaro c/o YOSHINO KOGYOSHO CO. LTD. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku Tokyo 136-8531 / JP | 02 /
NAKAMURA, Hiroyuki c/o YOSHINO KOGYOSHO CO. LTD. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku Tokyo 136-8531 / JP | 03 /
IIZUKA, Shigeo c/o YOSHINO KOGYOSHO CO. LTD. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku Tokyo 136-8531 / JP | [2017/40] | Vertreter | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2017/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15862675.4 | 11.11.2015 | [2017/40] | WO2015JP05627 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20140242333 | 28.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014242333 | JP20140241857 | 28.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014241857 | [2017/40] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016084320 | Datum: | 02.06.2016 | Sprache: | JA | [2016/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3225314 | Datum: | 04.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3225314 | Datum: | 13.10.2021 | Sprache: | EN | [2021/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.06.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.05.2018 | Klassifikation | IPC: | B05B11/00, B65D83/00, F04B9/14 | [2017/40] | CPC: |
B05B11/1011 (EP,US);
B05B11/1045 (US);
B05B11/1009 (US);
B05B11/105 (EP,US);
B05B11/1057 (EP,US);
B05B11/1077 (EP,US);
B65D83/00 (EP,US);
F04B9/14 (EP,US);
B05B11/1023 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HEBELBETÄTIGTER SPENDER FÜR FLÜSSIGKEITEN | [2021/18] | Englisch: | TRIGGER TYPE LIQUID DISPENSER | [2021/18] | Französisch: | DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE TYPE À GÂCHETTE | [2021/18] |
Frühere [2017/40] | HEBELBETÄTIGTER ZERSTÄUBER FÜR FLÜSSIGKEITEN | ||
Frühere [2017/40] | TRIGGER TYPE LIQUID SPRAYER | ||
Frühere [2017/40] | PULVÉRISATEUR DE LIQUIDE DE TYPE À GÂCHETTE | Eintritt in die regionale Phase | 28.04.2017 | Übersetzung eingereicht | 28.04.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.04.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 28.04.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.04.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.04.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/40] | 28.04.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.11.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.08.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.07.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.11.2015 | AL | 13.10.2021 | AT | 13.10.2021 | CY | 13.10.2021 | CZ | 13.10.2021 | DK | 13.10.2021 | EE | 13.10.2021 | ES | 13.10.2021 | FI | 13.10.2021 | HR | 13.10.2021 | IT | 13.10.2021 | LT | 13.10.2021 | LV | 13.10.2021 | MC | 13.10.2021 | MK | 13.10.2021 | MT | 13.10.2021 | NL | 13.10.2021 | PL | 13.10.2021 | RO | 13.10.2021 | RS | 13.10.2021 | SE | 13.10.2021 | SI | 13.10.2021 | SK | 13.10.2021 | SM | 13.10.2021 | IE | 11.11.2021 | LU | 11.11.2021 | BE | 30.11.2021 | CH | 30.11.2021 | LI | 30.11.2021 | BG | 13.01.2022 | NO | 13.01.2022 | GR | 14.01.2022 | IS | 13.02.2022 | PT | 14.02.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 11.11.2015 | |
AL | 13.10.2021 | ||
AT | 13.10.2021 | ||
CY | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
IT | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
MK | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SI | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 11.11.2015 | |
AL | 13.10.2021 | ||
AT | 13.10.2021 | ||
CY | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
IT | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SI | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 11.11.2015 | |
AL | 13.10.2021 | ||
AT | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
IT | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SI | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 13.10.2021 | |
AT | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SI | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 13.10.2021 | |
AT | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 13.10.2021 | |
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/37] | AT | 13.10.2021 | |
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 13.10.2021 | |
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 13.10.2021 | |
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 13.10.2021 | |
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 13.10.2021 | |
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 13.10.2021 | |
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 13.10.2021 | |
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 13.10.2021 | |
FI | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 13.10.2021 | |
RS | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 13.01.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP1013345 (CALMAR INC [US]) [X] 1 * the whole document * [Y] 2-4; | [A]DE19948462 (SCHUCKMANN ALFRED VON [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]EP1190776 (SAINT GOBAIN CALMAR SA [ES]) [A] 1 * paragraph [0002]; figure 1 *; | [X]US2012032004 (DEJONG DAVID L [US], et al) [X] 1 * abstract *; | [Y]JP2012096144 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [Y] 2-4 * abstract *; | [X]US2013341362 (HOFFMANN CHRISTOPH [DE], et al) [X] 1 * abstract *; | [A]WO2014016709 (GUALA DISPENSING SPA [IT]) [A] 1* abstract * | Internationale Recherche | [Y]JP2005211807 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [Y] 4 * , paragraph [0014]; fig. 2 (Family: none) *; | [Y]JP2011073719 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [Y] 1-4 * , paragraphs [0018] to [0019], [0032], [0034] to [0035]; fig. 1 to 5 (Family: none) *; | [Y]JP2012096144 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [Y] 1-4 * , paragraphs [0014] to [0019]; fig. 1 to 3 (Family: none) *; | [PA]JP2015085289 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [PA] 1-4* , paragraph [0037]; fig. 2 (Family: none) * | Prüfung | EP3112036 |