EP3230132 - SMARTKEY-VORRICHTUNGEN, VERFAHREN UND SYSTEME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.06.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.09.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.06.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.07.2019 [2019/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wadhwani, Romesh 26170 West Fremont Road Los Altos Hills, California 94022 / US | Für alle benannten Staaten Walworth, Kyle Francis 4912 Birdie Lane Ann Arbor, Michigan 48103 / US | Für alle benannten Staaten Searle, Mark Douglas 22 Ormonde Road Wokingham RG41 2RB / GB | [2017/42] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2017/42] | Vertreter | Ungerer, Olaf, et al Page White & Farrer Germany LLP Widenmayerstraße 10 80538 München / DE | [2017/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15866710.5 | 12.12.2015 | [2017/42] | WO2015US65414 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462091267P | 12.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462091267 P | [2017/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2016094886 | Datum: | 16.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/24] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3230132 | Datum: | 18.10.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.06.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 04.08.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.2018 | Klassifikation | IPC: | G06F21/32, B60R25/10, B60R1/02, E05B81/54, E05B47/00, H04L9/32, H04L9/08, B60R25/24, B60L11/18, G08C17/02, G07C9/00, H04W4/80, G06F21/35, H04L29/06, B60R25/25, B60R25/20 | [2018/31] | CPC: |
B60L53/65 (EP,US);
G07C9/257 (US);
B60R25/2081 (EP,US);
B60R25/24 (EP,US);
B60R25/25 (EP,US);
G06F21/32 (EP,US);
G06F21/35 (EP,US);
G07C9/00309 (US);
H04L63/0853 (EP,US);
H04W4/80 (EP,US);
G07C2009/00984 (US);
G07C9/00571 (EP,US);
G07C9/00896 (EP,US);
G07C9/26 (US);
H04L63/0838 (EP,US);
H04L63/0861 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,US);
Y02T10/7072 (EP,US);
Y02T90/12 (EP,US);
Y02T90/14 (US);
Y02T90/16 (EP,US);
|
Frühere IPC [2017/42] | B60R25/10, B60R1/02, E05B81/54, E05B47/00, H04L9/32, H04L9/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SMARTKEY-VORRICHTUNGEN, VERFAHREN UND SYSTEME | [2017/42] | Englisch: | SMARTKEY APPARATUSES, METHODS AND SYSTEMS | [2017/42] | Französisch: | APPAREILS, PROCÉDÉS ET SYSTÈMES DE SMARTKEY | [2017/42] | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 07.07.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.06.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.07.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/42] | 31.01.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/30] | 06.03.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2017 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   07.06.2018 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US2012159152 (HA DONG-SIK [KR], et al) [Y] 8,9 * abstract * * paragraph [0035] - paragraph [0045] * [A] 1-7,10-21; | [A]US2012167071 (PAEK JANG WOON [KR]) [A] 1-21 * abstract ** paragraph [0008] - paragraph [0018] *; | [A]US2012212322 (IDSOEE TORE ETHOLM [NO]) [A] 1-21 * abstract *; | [YA]US2013040620 (VAN WIEMEERSCH JOHN ROBERT [US], et al) [Y] 1-4,8-20 * abstract * * paragraph [0006] - paragraph [0025] * * paragraph [0081] * [A] 5-7,21; | [YA]US2014232521 (KAWAMURA DAISUKE [JP], et al) [Y] 1-4,8-20 * abstract * * paragraph [0022] - paragraph [0033] * * paragraph [0054] - paragraph [0064] * [A] 5-7,21 | Internationale Recherche | [A]US2008059806 (KISHIDA MASAYUKI [JP], et al) [A] 1-21 * See abstract and paragraphs [0031]-[0042]. *; | [A]US2008074234 (NELSON ROBERT [CA]) [A] 1-21* See paragraphs [0017]-[0027] and figures 1-2. *; | [Y]US2012159152 (HA DONG-SIK [KR], et al) [Y] 8-9 * See abstract and paragraphs [0035]-[0045]. *; | [Y]US2013040620 (VAN WIEMEERSCH JOHN ROBERT [US], et al) [Y] 1-4, 8-20 * See paragraphs [0006]-[0025], [0081]. *; | [YA]US2014232521 (KAWAMURA DAISUKE [JP], et al) [Y] 1-4, 8-20 * See paragraphs [0023]-[0033], [0054]-[0064] and figures 1, 3, 7. * [A] 5-7, 21 |