EP3187613 - HOCHFESTES KALTGEWALZTES STAHLBLECH UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.08.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.06.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JFE Steel Corporation 2-3, Uchisaiwaicho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | [2017/27] | Erfinder | 01 /
TAKASHIMA, Katsutoshi c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | 02 /
HASEGAWA, Kohei c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | 03 /
FUNAKAWA, Yoshimasa c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | [2017/27] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15867575.1 | 27.10.2015 | [2017/27] | WO2015JP05376 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20140251449 | 12.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014251449 | [2017/27] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016092733 | Datum: | 16.06.2016 | Sprache: | JA | [2016/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3187613 | Datum: | 05.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3187613 | Datum: | 04.09.2019 | Sprache: | EN | [2019/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.06.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.10.2017 | Klassifikation | IPC: | C21D1/28, C22C38/00, C22C38/14, C21D8/02, C22C38/04, C22C38/06, C21D6/00, C21D8/04, C22C38/12, C22C38/16, C22C38/18, C23G1/08, C22C38/08, C21D9/46, C21D9/48, C22C38/02 | [2019/12] | CPC: |
C21D9/46 (EP,KR,US);
C22C38/04 (EP,KR,US);
C21D1/28 (EP,US);
C21D6/005 (EP,US);
C21D6/008 (EP,US);
C21D8/0205 (EP,US);
C21D8/0226 (EP,KR,US);
C21D8/0236 (EP,KR,US);
C21D8/0247 (EP,KR,US);
C21D8/0263 (EP,US);
C21D8/0273 (EP,US);
C21D8/0405 (EP,US);
C21D8/0426 (EP,US);
C21D8/0436 (EP,US);
C21D8/0447 (EP,US);
C21D8/0463 (EP,US);
C21D8/0473 (EP,US);
C21D9/48 (EP,US);
C22C38/00 (EP,US);
C22C38/001 (EP,US);
C22C38/002 (EP,US);
C22C38/005 (EP,US);
C22C38/02 (EP,KR,US);
C22C38/06 (EP,KR,US);
C22C38/08 (EP,US);
C22C38/12 (EP,US);
C22C38/14 (EP,KR,US);
C22C38/16 (EP,US);
C22C38/18 (EP,US);
C22C38/28 (US);
C22C38/32 (US);
C22C38/38 (US);
C22C38/58 (EP,US);
C21D2211/001 (KR);
C21D2211/002 (EP,US);
C21D2211/005 (KR);
C21D2211/008 (EP,KR,US);
C21D6/001 (EP,US);
C21D6/002 (EP,US);
|
Frühere IPC [2017/41] | C22C38/00, C21D9/46, C22C38/14, C22C38/58, C21D6/00, C21D8/02, C21D8/04, C22C38/02, C22C38/04, C22C38/06, C23C2/00 | ||
Frühere IPC [2017/27] | C22C38/00, C21D9/46, C22C38/14, C22C38/58 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HOCHFESTES KALTGEWALZTES STAHLBLECH UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2017/27] | Englisch: | HIGH-STRENGTH COLD-ROLLED STEEL SHEET AND METHOD FOR PRODUCING SAME | [2017/27] | Französisch: | TÔLE D'ACIER LAMINÉE À FROID DE RÉSISTANCE ÉLEVÉE ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | [2017/27] | Eintritt in die regionale Phase | 31.03.2017 | Übersetzung eingereicht | 31.03.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.03.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 31.03.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.03.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/27] | 31.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.04.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.08.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.11.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.02.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.04.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 09.05.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.07.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.07.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.07.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 05.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.10.2015 | AL | 04.09.2019 | AT | 04.09.2019 | CY | 04.09.2019 | CZ | 04.09.2019 | DK | 04.09.2019 | EE | 04.09.2019 | ES | 04.09.2019 | FI | 04.09.2019 | HR | 04.09.2019 | IT | 04.09.2019 | LT | 04.09.2019 | LV | 04.09.2019 | MC | 04.09.2019 | MK | 04.09.2019 | MT | 04.09.2019 | NL | 04.09.2019 | PL | 04.09.2019 | RO | 04.09.2019 | RS | 04.09.2019 | SE | 04.09.2019 | SI | 04.09.2019 | SK | 04.09.2019 | SM | 04.09.2019 | TR | 04.09.2019 | IE | 27.10.2019 | LU | 27.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | BG | 04.12.2019 | NO | 04.12.2019 | GR | 05.12.2019 | IS | 05.01.2020 | PT | 06.01.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 27.10.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
MT | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
TR | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2021/34] | HU | 27.10.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
MT | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2021/33] | HU | 27.10.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 04.09.2019 | |
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/20] | AL | 04.09.2019 | |
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 04.09.2019 | |
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | ES | 04.09.2019 | |
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 04.09.2019 | |
NO | 04.12.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]JP2012229466 (JFE STEEL CORP) [I] 1-4* table 1, ex. M; tables 3 and 5, ex. 25 *; | [E]EP3012339 (JFE STEEL CORP [JP]) [E] 1-4 * table 1, ex. L; tables 2-3, ex. 29 *; | [E]EP3128027 (JFE STEEL CORP [JP]) [E] 1-4 * paras. 0057, 0062, 0063; table 1, exs. F and G, tables 2-4, exs. 6 and 7 * | Internationale Recherche | [A]JP2009263685 (NIPPON STEEL CORP) [A] 1-4* , (Family: none) *; | [A]JP2012229466 (JFE STEEL CORP) [A] 1-4 * , (Family: none) *; | [A]JP2013014823 (NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP) [A] 1-4 * , & US 2014/0238557 A1 & WO 2013/005714 A1 & EP 2730666 A1 & CN 103797135 A & KR 10-2014-0033226 A *; | [A]JP2014080665 (JFE STEEL CORP) [A] 1-4 * , & WO 2014/061270 A1 & EP 2910662 A1 & KR 10-2015-0048885 A & CN 104736736 A *; | [A]JP2014133944 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-4 * , & JP 2015-25208 A & US 2015/0299834 A1 & WO 2014/092025 A1 & KR 10-2015-0068501 A & CN 104838027 A * |