EP3236912 - VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN FÜR PERKUTANE ENDOSKOPISCHE GASTRONOMIE UND ANDERE OSTOMIE-EINGRIFFE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 24.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.06.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.09.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 19.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.02.2023 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 29.03.2023 [2023/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fidmi Medical Ltd. 17 Tchelet Street Misgav Industrial Park 2017900 Misgav / IL | [2017/44] | Erfinder | 01 /
MILLIS, Shahar 11 HaHalil Street 3752071 Pardes Hanna-Karkur / IL | 02 /
BENURI-SILBIGER, Ishay 1 City of David 97400 Jerusalem / IL | [2017/44] | Vertreter | Kramer, Dani, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2017/44] | Kramer, Dani, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15872106.8 | 23.12.2015 | [2017/44] | WO2015IL51252 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462095986P | 23.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462095986 P | [2017/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016103268 | Datum: | 30.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3236912 | Datum: | 01.11.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.06.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.06.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.06.2018 | Klassifikation | IPC: | A61J15/00 | [2017/44] | CPC: |
A61J15/0015 (EP,US);
A61J15/0034 (EP,US);
A61J15/0057 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN FÜR PERKUTANE ENDOSKOPISCHE GASTRONOMIE UND ANDERE OSTOMIE-EINGRIFFE | [2017/44] | Englisch: | DEVICES AND METHODS FOR PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTRONOMY AND OTHER OSTOMY PROCEDURES | [2017/44] | Französisch: | DISPOSITIFS ET PROCÉDÉS POUR GASTRONOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANÉE ET AUTRES INTERVENTIONS DE STOMIE | [2017/44] | Eintritt in die regionale Phase | 19.07.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.07.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 19.07.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.07.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.07.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/44] | 19.07.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.01.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.06.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.10.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.06.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.10.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.2022 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/13] | 13.10.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | 04.11.2022 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 09.11.2022 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2023/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5556385 (ANDERSEN ERIK [US]) [X] 1,3-6,8,11,14,15 * column 4, line 34 - column 5, line 8; figures 1,3 * [I] 2,7,9,10,12,13; | [XI]US2003225376 (FOURNIE GLENN G [US], et al) [X] 1,6,8,11,14,15 * paragraphs [0033] - [0036]; figures 2,5 * [I] 2,12,13; | [XI]US2013165862 (GRIFFITH NATHAN C [US], et al) [X] 1,8 * paragraphs [0038] , [0041]; figure 7 *[I] 2,12,13 | Internationale Recherche | [XY]US2006052752 (MCMICHAEL DONALD J [US]) [X] 1-11, 15-18, 31-35, 37-39, 47 * entire document * [Y] 12; | [Y]EP0824929 (FRESENIUS AG [DE]) [Y] 12 * entire document *; | [A]WO2010075032 (COOK INC [US], et al) [A] 1-47 * entire document *; | [A]US6039714 (CRACAUER RAYMOND F [US], et al) [A] 1-47 * entire document *; | [A]US2010022969 (RENAUX SERGE [FR]) [A] 1-47 * entire document * | vom Anmelder | US5556385 |