|
09.06.2022 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.08.2021 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.07.2021 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.06.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.06.2021 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.06.2021 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
24.06.2021 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.03.2021 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.03.2021 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
11.03.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
26 |
|
11.03.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
26 |
|
10.03.2021 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
30.12.2020 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
30.12.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.12.2020 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
16 |
|
30.12.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2020 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.11.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.11.2020 |
Telefonische/persönliche Rücksprache (mit Fristsetzung) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.11.2020 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.09.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.09.2020 |
Telefonische/persönliche Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.09.2020 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.09.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.09.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
17.09.2020 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
17.09.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
17.09.2020 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
17.09.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.09.2020 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
12.05.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
12.05.2020 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.01.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.01.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.01.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.01.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.01.2020 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
24.09.2019 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.09.2019 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.04.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.04.2019 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
16.04.2019 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
16.04.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.04.2019 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
12.02.2019 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.01.2019 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.12.2018 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.12.2018 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.12.2018 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.11.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.11.2018 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.11.2018 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.11.2018 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
23 |
|
15.11.2018 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
15.11.2018 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
15.11.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.05.2018 |
Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.05.2018 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.05.2018 |
Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
07.05.2018 |
Informationen zur Recherchenstrategie |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.05.2018 |
Ergänzender europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.04.2018 |
Recherchebeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.09.2017 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.09.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.09.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.09.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.09.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.08.2017 |
Antwort vom Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.08.2017 |
Übermittlung eines Dokuments (internationaler vorläufiger Prüfungsbericht) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.08.2017 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.08.2017 |
Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid der ISA |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
14.08.2017 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
14.08.2017 |
Übersetzung des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
09.08.2017 |
Anfrage beim Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.07.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.07.2017 |
Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid der ISA |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
27.07.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.07.2017 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2017 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
04.07.2017 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
04.07.2017 |
Zeichnungen |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
04.07.2017 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
09.06.2017 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
04.08.2016 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.08.2016 |
Kopie des übersetzten internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.08.2016 |
Pamphlet der internationalen Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
36 |