EP3288682 - FRÄSFUTTERBOLZENBEFESTIGUNGEN MIT DICHTUNGSELEMENT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.10.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.11.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.06.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.02.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Clarke, Ronald C. 1825 S. 27th Avenue Phoenix, AZ 85008 / US | [2018/10] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2018/10] | Vertreter | Prock, Thomas Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [2021/51] |
Frühere [2018/10] | Prock, Thomas Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15890996.0 | 01.05.2015 | [2018/10] | WO2015US28763 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514700247 | 30.04.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514700247 | [2018/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016175867 | Datum: | 03.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3288682 | Datum: | 07.03.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.11.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3288682 | Datum: | 22.12.2021 | Sprache: | EN | [2021/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 03.11.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.01.2019 | Klassifikation | IPC: | B02C17/22, F16J15/06, F16B33/00 | [2019/04] | CPC: |
B02C17/22 (EP,US);
F16B33/004 (EP,US)
|
Frühere IPC [2018/10] | B02C17/22, F16J15/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/10] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FRÄSFUTTERBOLZENBEFESTIGUNGEN MIT DICHTUNGSELEMENT | [2018/10] | Englisch: | SEALING MILL LINER BOLT FASTENINGS | [2018/10] | Französisch: | ÉLÉMENTS DE FIXATION ÉTANCHE DE BOULON POUR REVÊTEMENT DE BROYEUR | [2018/10] | Eintritt in die regionale Phase | 25.10.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.10.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 25.10.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.10.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.10.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/10] | 25.10.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.07.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.06.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.11.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.11.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.11.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.09.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2018 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   27.07.2018 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.05.2015 | AL | 22.12.2021 | AT | 22.12.2021 | CY | 22.12.2021 | CZ | 22.12.2021 | DK | 22.12.2021 | EE | 22.12.2021 | ES | 22.12.2021 | FI | 22.12.2021 | HR | 22.12.2021 | IT | 22.12.2021 | LT | 22.12.2021 | LV | 22.12.2021 | MC | 22.12.2021 | MK | 22.12.2021 | MT | 22.12.2021 | NL | 22.12.2021 | PL | 22.12.2021 | RO | 22.12.2021 | RS | 22.12.2021 | SE | 22.12.2021 | SI | 22.12.2021 | SK | 22.12.2021 | SM | 22.12.2021 | TR | 22.12.2021 | BG | 22.03.2022 | NO | 22.03.2022 | GR | 23.03.2022 | IS | 22.04.2022 | PT | 22.04.2022 | GB | 01.05.2022 | IE | 01.05.2022 | LU | 01.05.2022 | BE | 31.05.2022 | CH | 31.05.2022 | FR | 31.05.2022 | LI | 31.05.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 01.05.2015 | |
AL | 22.12.2021 | ||
AT | 22.12.2021 | ||
CY | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
MK | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
TR | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 01.05.2015 | |
AL | 22.12.2021 | ||
AT | 22.12.2021 | ||
CY | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
MK | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 01.05.2015 | |
AL | 22.12.2021 | ||
AT | 22.12.2021 | ||
CY | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 01.05.2015 | |
AL | 22.12.2021 | ||
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/22] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 22.12.2021 | |
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Frühere [2022/42] | AT | 22.12.2021 | |
CZ | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AT | 22.12.2021 | |
CZ | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Frühere [2022/35] | CZ | 22.12.2021 | |
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Frühere [2022/34] | EE | 22.12.2021 | |
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Frühere [2022/33] | FI | 22.12.2021 | |
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
Frühere [2022/30] | FI | 22.12.2021 | |
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
Frühere [2022/25] | FI | 22.12.2021 | |
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
Frühere [2022/24] | FI | 22.12.2021 | |
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
Frühere [2022/22] | FI | 22.12.2021 | |
LT | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
Frühere [2022/21] | RS | 22.12.2021 | |
BG | 22.03.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 22.03.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US6048150 (CLARKE RONALD C [US]) [X] 1-8,10,12 * column 2, lines 25-29,36 - column 3, line 46; figures 7,9,10,12,14,17,19,20 * * column 5, lines 44-59 * * column 6, lines 9-60 * [Y] 9,11; | [YA]US4230326 (WHITE LEONARD D) [Y] 9,11 * column 1, lines 25-55; figures 1,5-8 * * column 3, line 16 - column 4, line 37 * [A] 1; | [A]US3519279 (WAGNER DAVID P) [A] 1,9,11 * column 1, line 55 - column 2, line 32; figures 6-11,1,3,4 * | Internationale Recherche | [Y]US6241444 (CLARKE RONALD C [US]) [Y] 19-23 * ; figures 7, 9; column 3, lines 15-30; column 5, lines 50-60 *; | [Y]CN202427510U (JIANGXI RARE EARTH & RARE MET) [Y] 19-23 * ; figure 4; paragraphs [0001]-[0005], [0016]-[0018] *; | [A]US2003230176 (FUERLE RICHARD D [US]) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US2010101201 (YANKE BRYAN RAY [US]) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US1918107 (JOINER SYLVESTER L) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US3582007 (HEIGHBERGER ROBERT N) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US2011173920 (YAU PAK SUM [CN]) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US2011121153 (MAGNO JR JOEY D [US], et al) [A] 1-23 * , entire document *; | [A]US2009191024 (NEUDORF BLAKE [CA]) [A] 1-23 * ; entire document * | vom Anmelder | US6048150 |