EP3179596 - LADEVERFAHREN, MOBILES ENDGERÄT UND LADEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.10.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.06.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.05.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.04.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 23.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [N/P] |
Frühere [2021/44] | Für alle benannten Staaten GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road Wusha, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 / CN | ||
Frühere [2019/50] | Für alle benannten Staaten GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road Wusha, Chang'an Dongguan Guangdong 523860 / CN | ||
Frühere [2017/24] | Für alle benannten Staaten Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. No.18 Haibin Road Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | Erfinder | 01 /
LIAO, Fuchun No.18 Haibin Road Wusha Chang'an Dongguan Guangdong 523860 / CN | [2017/24] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2021/44] |
Frühere [2017/24] | Johnson, Richard Alan, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15895146.7 | 16.10.2015 | [2017/24] | WO2015CN92100 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017063192 | Datum: | 20.04.2017 | Sprache: | ZH | [2017/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3179596 | Datum: | 14.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3179596 | Datum: | 03.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 20.04.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.06.2018 | Klassifikation | IPC: | H02J7/00 | [2017/24] | CPC: |
H02J7/0071 (EP,US);
H02J7/00 (US);
H02J7/0068 (US);
H02J7/00034 (EP,US);
H02J7/00045 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LADEVERFAHREN, MOBILES ENDGERÄT UND LADEVORRICHTUNG | [2017/24] | Englisch: | CHARGING METHOD, MOBILE TERMINAL, AND CHARGING DEVICE | [2017/24] | Französisch: | PROCÉDÉ DE CHARGE, TERMINAL MOBILE ET DISPOSITIF DE CHARGE | [2017/24] | Eintritt in die regionale Phase | 22.12.2016 | Übersetzung eingereicht | 22.12.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.12.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 22.12.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.12.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.12.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/24] | 22.12.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.12.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.02.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.06.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.07.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.12.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 11.01.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.06.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.08.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.10.2015 | AL | 03.11.2021 | AT | 03.11.2021 | CY | 03.11.2021 | CZ | 03.11.2021 | DK | 03.11.2021 | EE | 03.11.2021 | ES | 03.11.2021 | FI | 03.11.2021 | HR | 03.11.2021 | IT | 03.11.2021 | LT | 03.11.2021 | LV | 03.11.2021 | MC | 03.11.2021 | MK | 03.11.2021 | MT | 03.11.2021 | NL | 03.11.2021 | PL | 03.11.2021 | RO | 03.11.2021 | RS | 03.11.2021 | SE | 03.11.2021 | SI | 03.11.2021 | SK | 03.11.2021 | SM | 03.11.2021 | TR | 03.11.2021 | BG | 03.02.2022 | NO | 03.02.2022 | GR | 04.02.2022 | IS | 03.03.2022 | PT | 03.03.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 16.10.2015 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
MK | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
TR | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2024/27] | HU | 16.10.2015 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
MK | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 16.10.2015 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 16.10.2015 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 03.11.2021 | |
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 03.11.2021 | |
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 03.11.2021 | |
FI | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 03.11.2021 | |
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 03.02.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2014136863 (FRITCHMAN DAN [US], et al) [I] 1,4-6,8,11-13 * figures 1-9 * * paragraph [0004] - paragraph [0005] *; | [I]CN104393627 (SPREADTRUM COMM SHANGHAI CO) [I] 1-4,6-11,13,14 * the whole document *; | [A]EP2887492 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR], et al) [A] 1-14 * figures 1-11 * * paragraph [0003] - paragraph [0007] ** paragraph [0062] - paragraph [0064] *; | US2016064978 [ ] (LEI PENG [CN], et al) [ ] * paragraph [0005] - paragraph [0012] * * figures 1-7 * * paragraph [0029] * | Internationale Recherche | [A]CN101674366 (HUIZHOU TCL MOBILE COMM CO LTD) [A] 1-14 * , the whole document *; | [A]US2012166173 (FISCHBACH CHRISTOPHER [US]) [A] 1-14* , the whole document *; | [Y]CN103066340 (ZTE CORP) [Y] 1-14 * , description, paragraphs 0069-0129, and figures 1-9 *; | [Y]CN104092274 (SHENZHEN SIECOM COMM TECHNOLOGY CO LTD) [Y] 1-14 * , description, paragraphs 0039-0046, and figure 6 * | Prüfung | US2013151731 |