EP3272152 - FUNKLEISTUNGSMODUSUMSCHALTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.05.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.12.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 10300 Energy Drive Spring TX 77389 / US | [2019/20] |
Frühere [2018/04] | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 11445 Compaq Center Drive W. Houston, Texas 77070 / US | Erfinder | 01 /
LIN, I-Chen 10F-1 No. 66 Jingmao 2nd Rd NanGang District Taipei 11568 / TW | 02 /
CHANG, Han-Kuang 10F-1 No. 66 Jingmao 2nd Rd NanGang District Taipei 11568 / TW | 03 /
GERTEN, Leo J. 10F-1 No. 66 Jingmao 2nd Rd NanGang District Taipei 11568 / TW | [2018/04] | Vertreter | Stöckeler, Ferdinand, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [2018/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15899822.9 | 28.07.2015 | [2018/04] | WO2015US42410 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017019029 | Datum: | 02.02.2017 | Sprache: | EN | [2017/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3272152 | Datum: | 24.01.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.02.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3272152 | Datum: | 03.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 02.02.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.11.2018 | Klassifikation | IPC: | H04W52/02, H04W48/10 | [2018/04] | CPC: |
H04W52/0216 (EP,US);
H04W52/283 (US);
H04W36/322 (EP,US);
H04W52/245 (US);
H04W52/38 (US);
H04W88/06 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FUNKLEISTUNGSMODUSUMSCHALTUNG | [2018/04] | Englisch: | RADIO POWER MODE SWITCHING | [2018/04] | Französisch: | COMMUTATION DE MODE DE PUISSANCE RADIO | [2018/04] | Eintritt in die regionale Phase | 20.10.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.10.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 20.10.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.10.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.10.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/04] | 20.10.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.01.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.04.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.04.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.03.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.07.2015 | AL | 03.06.2020 | AT | 03.06.2020 | CY | 03.06.2020 | CZ | 03.06.2020 | DK | 03.06.2020 | EE | 03.06.2020 | ES | 03.06.2020 | FI | 03.06.2020 | HR | 03.06.2020 | IT | 03.06.2020 | LT | 03.06.2020 | LV | 03.06.2020 | MC | 03.06.2020 | MK | 03.06.2020 | MT | 03.06.2020 | NL | 03.06.2020 | PL | 03.06.2020 | RO | 03.06.2020 | RS | 03.06.2020 | SE | 03.06.2020 | SI | 03.06.2020 | SK | 03.06.2020 | SM | 03.06.2020 | TR | 03.06.2020 | IE | 28.07.2020 | LU | 28.07.2020 | BE | 31.07.2020 | CH | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | FR | 03.08.2020 | BG | 03.09.2020 | NO | 03.09.2020 | GR | 04.09.2020 | IS | 03.10.2020 | PT | 06.10.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 28.07.2015 | |
AL | 03.06.2020 | ||
AT | 03.06.2020 | ||
CY | 03.06.2020 | ||
CZ | 03.06.2020 | ||
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
ES | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
IT | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
MC | 03.06.2020 | ||
MT | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
PL | 03.06.2020 | ||
RO | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
SI | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
TR | 03.06.2020 | ||
IE | 28.07.2020 | ||
LU | 28.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
FR | 03.08.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 03.06.2020 | |
AT | 03.06.2020 | ||
CZ | 03.06.2020 | ||
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
ES | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
IT | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
MC | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
PL | 03.06.2020 | ||
RO | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
SI | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
IE | 28.07.2020 | ||
LU | 28.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
FR | 03.08.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AL | 03.06.2020 | |
AT | 03.06.2020 | ||
CZ | 03.06.2020 | ||
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
ES | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
IT | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
MC | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
PL | 03.06.2020 | ||
RO | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
SI | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
LU | 28.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
FR | 03.08.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 03.06.2020 | |
AT | 03.06.2020 | ||
CZ | 03.06.2020 | ||
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
ES | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
IT | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
MC | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
PL | 03.06.2020 | ||
RO | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
LU | 28.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/18] | AL | 03.06.2020 | |
AT | 03.06.2020 | ||
CZ | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
ES | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
IT | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
MC | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
PL | 03.06.2020 | ||
RO | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 03.06.2020 | |
AT | 03.06.2020 | ||
CZ | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
ES | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
IT | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
PL | 03.06.2020 | ||
RO | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 03.06.2020 | |
AT | 03.06.2020 | ||
CZ | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
ES | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
IT | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RO | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 03.06.2020 | |
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 03.06.2020 | |
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 03.06.2020 | |
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 03.06.2020 | |
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 03.06.2020 | |
LT | 03.06.2020 | ||
SE | 03.06.2020 | ||
NO | 03.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 03.06.2020 | |
NO | 03.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2007237121 (KHANDELWAL DEEPAK [US], et al); | [Y]EP2490085 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]); | [Y]EP2663101 (VRINGO INFRASTRUCTURE INC [US]) | Internationale Recherche | [A]US2011045789 (SINTON LEE COREY [GB], et al); | [A]US2011250902 (HUANG RONALD K [US], et al); | [YA]EP2490085 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]); | [A]US2013028245 (OERTON KEVIN JOHN [CA], et al); | [Y]US2014323108 (DOUBEK JOSEPH [US], et al) |