EP3332090 - PRÄAMBEL FÜR DRUCKIMPULSTELEMETRIE ZUR SEQUENZDETEKTION UND KANALSCHÄTZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.03.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.05.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Halliburton Energy Services, Inc. 3000 N. Sam Houston Parkway E. Houston, TX 77032 / US | [2018/24] | Erfinder | 01 /
BARAK, Ehud 5001 Woodway Dr. Unit 805 Houston, Texas 77056 / US | [2018/24] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2018/24] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15905951.8 | 08.10.2015 | [2018/24] | WO2015US54667 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017062009 | Datum: | 13.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3332090 | Datum: | 13.06.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.04.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3332090 | Datum: | 03.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 13.04.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.07.2018 | Klassifikation | IPC: | E21B47/12, E21B47/18, G01V11/00, H04L7/04, H04L25/02, H04L25/03 | [2018/50] | CPC: |
E21B47/18 (EP,US);
G01V11/002 (EP,US);
H04L25/03 (US);
H04L7/041 (EP,US);
E21B47/20 (US);
E21B47/22 (US);
E21B47/24 (US);
H04L25/0224 (EP,US);
H04L7/043 (US);
H04L7/10 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2018/33] | E21B47/12, E21B47/18, G01V11/00 | ||
Frühere IPC [2018/24] | E21B47/12, E21B47/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PRÄAMBEL FÜR DRUCKIMPULSTELEMETRIE ZUR SEQUENZDETEKTION UND KANALSCHÄTZUNG | [2018/24] | Englisch: | MUD PULSE TELEMETRY PREAMBLE FOR SEQUENCE DETECTION AND CHANNEL ESTIMATION | [2018/24] | Französisch: | PRÉAMBULE DE TÉLÉMÉTRIE PAR IMPULSIONS DANS LA BOUE POUR LA DÉTECTION DE SÉQUENCE ET L'ESTIMATION DE CANAL | [2018/24] | Eintritt in die regionale Phase | 08.03.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.03.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 08.03.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.03.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/24] | 08.03.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.08.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.02.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.10.2015 | AL | 03.04.2019 | AT | 03.04.2019 | CZ | 03.04.2019 | DK | 03.04.2019 | EE | 03.04.2019 | ES | 03.04.2019 | FI | 03.04.2019 | HR | 03.04.2019 | IT | 03.04.2019 | LT | 03.04.2019 | LV | 03.04.2019 | MC | 03.04.2019 | MK | 03.04.2019 | MT | 03.04.2019 | NL | 03.04.2019 | PL | 03.04.2019 | RO | 03.04.2019 | RS | 03.04.2019 | SE | 03.04.2019 | SI | 03.04.2019 | SK | 03.04.2019 | SM | 03.04.2019 | TR | 03.04.2019 | BG | 03.07.2019 | GR | 04.07.2019 | IS | 03.08.2019 | PT | 03.08.2019 | IE | 08.10.2019 | LU | 08.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | FR | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/34] | HU | 08.10.2015 | |
AL | 03.04.2019 | ||
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
MT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
IE | 08.10.2019 | ||
LU | 08.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
FR | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 08.10.2015 | |
AL | 03.04.2019 | ||
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
IE | 08.10.2019 | ||
LU | 08.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
FR | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
IE | 08.10.2019 | ||
LU | 08.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
FR | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
IE | 08.10.2019 | ||
LU | 08.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
LU | 08.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
LU | 08.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
Frühere [2019/44] | NL | 03.04.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2147722 (DRESSER IND) [A] 1-15* the whole document *; | [A]EP0617196 (HALLIBURTON CO [US]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2006055556 (MEMARZADEH MAHSA [US], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2011286309 (SUGIURA JUNICHI [US]) [A] 1-15 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]US4787093 (RORDEN LOUIS H [US]) [A] 1-17* See column 4, line 18-column 8, line 4 and figure 1. *; | [A]US2003198308 (HOCTOR RALPH THOMAS [US], et al) [A] 1-17 * See paragraphs [0023]-[0050] and figures 1-9. *; | [A]US2009180524 (WANG XINYU [US], et al) [A] 1-17 * See paragraphs [0026]-[0050] and figures 1-3. *; | [A]US2009290670 (ENG YEW SOO [SG], et al) [A] 1-17 * See paragraphs [0012]-[0015], [0023]-[0038] and figures 1-7. *; | [A]US2012307839 (IONESCU DUMITRU MIHAI [US], et al) [A] 1-17 * See paragraphs [0018]-[0034] and figures 1-4. * |