EP3369687 - AUFZUGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.02.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.08.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.08.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [2018/36] | Erfinder | 01 /
ABE Takashi c/o HITACHI, LTD. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | 02 /
NAKAYAMA Masato c/o HITACHI, LTD. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | 03 /
SATOU Gorou c/o HITACHI, LTD. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [2018/36] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2024/29] |
Frühere [2018/36] | Moore, Graeme Patrick, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15907188.5 | 26.10.2015 | [2018/36] | WO2015JP80057 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017072824 | Datum: | 04.05.2017 | Sprache: | JA | [2017/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3369687 | Datum: | 05.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3369687 | Datum: | 17.07.2024 | Sprache: | EN | [2024/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 04.05.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.10.2020 | Klassifikation | IPC: | B66B11/08, F16D55/06, F16D65/092, B66B5/02 | [2020/46] | CPC: |
B66B5/02 (EP);
B66B11/08 (KR);
F16D55/06 (EP,KR);
F16D65/092 (EP,KR)
|
Frühere IPC [2018/36] | B66B11/08, F16D55/06, F16D65/092 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/36] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUFZUGSVORRICHTUNG | [2018/36] | Englisch: | ELEVATOR DEVICE | [2018/36] | Französisch: | DISPOSITIF D'ASCENSEUR | [2018/36] | Eintritt in die regionale Phase | 24.04.2018 | Übersetzung eingereicht | 24.04.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.04.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 24.04.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.04.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.09.2016 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 24.04.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/36] | 24.04.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.09.2018 | Einwendungen Dritter | 22.04.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.08.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.01.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.05.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.09.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.04.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.08.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.02.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.06.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.06.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.06.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 18.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS55132074U ; | [A]JPH09104572 (HITACHI LTD); | [A]US2008296098 (SATO GORO [JP], et al); | [X]WO2015068183 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) | Internationale Recherche | [Y]JPS56138234U ; | [Y]JPS6237635U ; | [Y]JPH0326842U ; | [Y]JP2009274834 (TOSHIBA ELEVATOR CO LTD); | [Y]JP2011126679 (HITACHI LTD); | [A]JP2012188176 (TOSHIBA ELEVATOR CO LTD); | [Y]JP2013112431 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) | sonstige | JPS56138234U | DE3832199 | JPH05296269 | EP0770791 | EP1311776 | WO2015003703 | EP2827017 | WO2015068183 |