EP3117840 - BEHANDLUNGS- UND TRANSPORTBEHÄLTER MIT EINEM KLAPPENVENTIL SOWIE VERFAHREN ZUM ENTLEEREN EINES SOLCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.07.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.07.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 16.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Atec Pharmatechnik Gmbh Schulstrasse 48-50 24966 Sörup / DE | [2017/03] | Erfinder | 01 /
Mumm, Hans-Werner Bahnhofstrasse 17a 24966 Sörup / DE | [2017/03] | Vertreter | Thomas, Götz Breitenburgerstrasse 31 25524 Itzehoe / DE | [2017/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16001505.3 | 06.07.2016 | [2017/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20151009083 | 17.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015009083 | [2017/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3117840 | Datum: | 18.01.2017 | Sprache: | DE | [2017/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3117840 | Datum: | 29.08.2018 | Sprache: | DE | [2018/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.2016 | Klassifikation | IPC: | A61L2/26, F16K11/052, F16K15/03, F16K1/22, // A61L2/07 | [2017/03] | CPC: |
A61L2/26 (EP);
F16K1/2007 (EP);
F16K1/2014 (EP);
F16K1/2021 (EP);
F16K1/222 (EP);
A61L2/07 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] |
Frühere [2017/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEHANDLUNGS- UND TRANSPORTBEHÄLTER MIT EINEM KLAPPENVENTIL SOWIE VERFAHREN ZUM ENTLEEREN EINES SOLCHEN | [2017/03] | Englisch: | TREATMENT AND TRANSPORT CONTAINER WITH A BUTTERFLY VALVE AND METHOD FOR EMPTYING IT | [2017/03] | Französisch: | RECIPIENT DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT COMPRENANT UNE SOUPAPE A CLAPET ET PROCEDE DE VIDANGE D'UN TEL RECIPIENT | [2017/03] | Prüfungsverfahren | 06.07.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.06.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/32] | 20.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.07.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 31.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.07.2016 | AL | 29.08.2018 | CY | 29.08.2018 | CZ | 29.08.2018 | DK | 29.08.2018 | EE | 29.08.2018 | ES | 29.08.2018 | FI | 29.08.2018 | HR | 29.08.2018 | LT | 29.08.2018 | LV | 29.08.2018 | MC | 29.08.2018 | MK | 29.08.2018 | MT | 29.08.2018 | NL | 29.08.2018 | PL | 29.08.2018 | RO | 29.08.2018 | RS | 29.08.2018 | SI | 29.08.2018 | SK | 29.08.2018 | SM | 29.08.2018 | TR | 29.08.2018 | BG | 29.11.2018 | NO | 29.11.2018 | GR | 30.11.2018 | IS | 29.12.2018 | PT | 29.12.2018 | [2022/32] |
Frühere [2021/34] | HU | 06.07.2016 | |
AL | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
MT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 06.07.2016 | |
AL | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 29.08.2018 | |
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 29.08.2018 | |
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 29.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP1835238 (MAICO ELEKTROAPP FABRIK GMBH [DE]) [X] 1-3,10 * paragraph [0020]; figures 1,5 * [I] 4-9; | [XI]WO9527163 (GOODWIN R INT LTD [GB], et al) [X] 1-3,10 * page 5, lines 14-23 * [I] 4-9; | [XI]US2013340862 (KAMP JOSHUA A [US], et al) [X] 1-3,10 * paragraphs [0018] , [0019]; figure 2 * [I] 4-9; | [XI]WO2008058454 (NEWAY VALVE SUZHOU CO LTD [CN], et al) [X] 1-3,10 * abstract * [I] 4-9; | [XI]WO2011002879 (EATON CORP [US], et al) [X] 1-3,10 * abstract * [I] 4-9; | [X]CN1236871 (WANG LUJUN [CN]) [X] 1-9 * abstract *; | [I]WO2010040383 (NETZHAMMER ERIC [CH]) [I] 1-13 * page 5, paragraph 2; figure 1 * * page 5, line 28 *; | [I]EP2502636 (ATEC PHARMATECHNIK GMBH [DE]) [I] 1-13 * paragraph [0034]; figure 3 * |