EP3048575 - SEGMENTIERUNG UND STRATIFIZIERUNG VON ZUSAMMENGESETZTEN PORTFOLIOS VON ANLAGEPAPIEREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 27.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.05.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.03.2020 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 29.04.2020 [2020/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Riggs, Rory 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | [2016/30] | Erfinder | 01 /
Riggs, Rory 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 02 /
Remmel, Harmon 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 03 /
Goldman, Daniel 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 04 /
Silkworth, Christopher 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 05 /
Chandler, Jonathan 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 06 /
Fifield, James 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 07 /
Fuller, Adelaide 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 08 /
Sandys, Sean 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 09 /
Marius, Gabriel 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 10 /
Finn, Mark 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | [2016/30] | Vertreter | sgb europe Bergstrasse 31 82069 Hohenschäftlarn / DE | [N/P] |
Frühere [2016/30] | Dienwiebel, Thomas Dienwiebel Transatlantic Intellectual Property Lechnerstraße 25a 82067 Ebenhausen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16152497.0 | 23.01.2016 | [2016/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514604197 | 23.01.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514604197 | WO2015US12762 | 23.01.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/US2015/012762 | US201514801775 | 16.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514801775 | [2016/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3048575 | Datum: | 27.07.2016 | Sprache: | EN | [2016/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.06.2016 | Klassifikation | IPC: | G06Q40/06 | [2016/30] | CPC: |
G06Q40/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/10] |
Frühere [2016/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SEGMENTIERUNG UND STRATIFIZIERUNG VON ZUSAMMENGESETZTEN PORTFOLIOS VON ANLAGEPAPIEREN | [2016/30] | Englisch: | SEGMENTATION AND STRATIFICATION OF COMPOSITE PORTFOLIOS OF INVESTMENT SECURITIES | [2016/30] | Französisch: | COMPOSITE DE SEGMENTATION ET DE STRATIFICATION DE PORTEFEUILLES DE TITRES DE PLACEMENT | [2016/30] | Prüfungsverfahren | 23.01.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.01.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/10] | 22.05.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.01.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 09.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 25.11.2019 geplant war | 25.11.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 13.12.2019 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2020/18] | 23.12.2019 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/18] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 09.03.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.03.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 23.03.2018 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No relevant documents disclosed | vom Anmelder | US8306892 | US8131620 | US8005740 | - CARHART, M. M., "On Persistence in Mutual Fund Performance", THE JOURNAL OF FINANCE, (1997), vol. 52, pages 57 - 82 |