EP3062401 - VERBINDUNGSSYSTEM FÜR ANSCHLUSS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.09.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Amphenol - Air LB 2 rue Clement Ader ZAC de WE BP 42 08110 Carignan / FR | [2016/35] | Erfinder | 01 /
WANSCHOOR, Anthony 4A rue des Cannes 08390 LE CHESNE / FR | 02 /
MONTET, Davy 2 rue au beurre 08160 Vendresse / FR | 03 /
NICOULEAU, Christian 14 Grande Rue 08140 POURU-SAINT-REMY / FR | 04 /
CAYZAC, Gaspard 22, rue de Lorraine 08370 Margut / FR | [2016/35] | Vertreter | Casalonga Casalonga & Partners Bayerstraße 71/73 80335 München / DE | [2016/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16156150.1 | 17.02.2016 | [2016/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20150051619 | 25.02.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1551619 | [2016/35] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3062401 | Datum: | 31.08.2016 | Sprache: | FR | [2016/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3062401 | Datum: | 14.10.2020 | Sprache: | FR | [2020/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.06.2016 | Klassifikation | IPC: | H01R13/629, H01R13/635 | [2016/35] | CPC: |
H01R13/62911 (EP,US);
H01R13/62922 (US);
H01R13/641 (US);
H01R13/658 (US);
H01R24/66 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBINDUNGSSYSTEM FÜR ANSCHLUSS | [2016/35] | Englisch: | CONNECTION SYSTEM FOR CONNECTOR | [2016/35] | Französisch: | SYSTÈME DE RACCORDEMENT POUR CONNECTEUR | [2016/35] | Prüfungsverfahren | 25.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/48] | 20.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.06.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.03.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 26.03.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.09.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.09.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.09.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.07.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.02.2016 | AL | 14.10.2020 | AT | 14.10.2020 | CY | 14.10.2020 | CZ | 14.10.2020 | DK | 14.10.2020 | EE | 14.10.2020 | ES | 14.10.2020 | FI | 14.10.2020 | HR | 14.10.2020 | IT | 14.10.2020 | LT | 14.10.2020 | LV | 14.10.2020 | MC | 14.10.2020 | MK | 14.10.2020 | MT | 14.10.2020 | NL | 14.10.2020 | PL | 14.10.2020 | RO | 14.10.2020 | RS | 14.10.2020 | SE | 14.10.2020 | SI | 14.10.2020 | SK | 14.10.2020 | SM | 14.10.2020 | TR | 14.10.2020 | BG | 14.01.2021 | NO | 14.01.2021 | GR | 15.01.2021 | IS | 14.02.2021 | PT | 15.02.2021 | IE | 17.02.2021 | LU | 17.02.2021 | BE | 28.02.2021 | CH | 28.02.2021 | LI | 28.02.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 17.02.2016 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
MK | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
TR | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 17.02.2016 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
MK | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 17.02.2016 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 17.02.2016 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/41] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/35] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/34] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/33] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/32] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 14.10.2020 | |
FI | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 14.10.2020 | |
NL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 14.10.2020 | |
NL | 14.10.2020 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 14.10.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]EP0625809 (FRAMATOME CONNECTORS INT [FR]) [Y] 7 * column 4, lines 15-29; figures 1-3 * [A] 1-5; | [YA]EP0942491 (WHITAKER CORP [US]) [Y] 8 * paragraphs [0017] - [0021] - [0 25] - [0027]; figures 1-3 *[A] 1-5; | [Y]DE19837896 (DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH [DE]) [Y] 1-9 * colonne 3, lignes 41-68, colonne 4, lignes 1-63;; figure 1 *; | [Y]US2004002240 (KONDA KAZUMOTO [JP]) [Y] 1-9 * paragraphs [0030] - [0041]; figures 1-4 * |