EP3133541 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR AUFFORDERUNG ZUR GANGSCHALTUNG EINES FAHRRADES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 18.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.12.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.08.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.06.2021 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 21.07.2021 [2021/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/08] | Erfinder | 01 /
ZHANG, Rui c/o Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68, Qinghe Middle Street, Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/08] | Vertreter | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2017/08] | Delumeau, François Guy, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16169276.9 | 12.05.2016 | [2017/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201510512988 | 19.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201510512988 | [2017/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3133541 | Datum: | 22.02.2017 | Sprache: | EN | [2017/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.11.2016 | Klassifikation | IPC: | G06Q10/06, B62M25/00 | [2017/08] | CPC: |
B62J45/416 (EP,RU,US);
B62M25/00 (RU);
B62J45/10 (EP,US);
B62J45/412 (EP,RU,US);
B62J6/01 (US);
F16H63/42 (US);
G06Q10/06 (RU);
G06Q10/063 (EP,US);
G07C5/08 (US);
B62M2025/003 (US);
B62M9/123 (EP,US);
B62M9/133 (EP,US);
F16H2063/426 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/39] |
Frühere [2017/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR AUFFORDERUNG ZUR GANGSCHALTUNG EINES FAHRRADES | [2017/08] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR PROMPTING GEAR SHIFTING OF BICYCLE | [2017/08] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR DEMANDER UN CHANGEMENT DE VITESSE DE BICYCLETTE | [2017/08] | Prüfungsverfahren | 12.05.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.08.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/39] | 18.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.02.2021 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 02.03.2021 geplant war | 02.03.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 04.03.2021 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2021/29] | 14.03.2021 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]EP0527864 (E B T INC [US]) [I] 1-14 * page 5, paragraph 36 - page 19, paragraph 43 * * figure - *; | [I]US6047230 (SPENCER MARC D [US], et al) [I] 1-14 * column 2, line 10 - column 4, line 21 ** figure 2 *; | [I]US2010198453 (DOROGUSKER JESSE L [US], et al) [I] 1-14 * page 2, paragraph 21 - page 14, paragraph 104 * * figure - *; | [I]US2014371953 (MILLER CRAIG M [US], et al) [I] 1-14 * page 1, paragraphs 5-9 * * page 2, paragraph 26 - page 4, paragraph 42 * * figure - * |