EP3153969 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUM ANPASSEN EINER FAHRZEUGBETRIEBSUMGEBUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 06.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | [2017/15] | Erfinder | 01 /
ANTER, Nuri Gokhan 5 Pony Lane Flemington, New Jersey 08822 / US | [2017/15] | Vertreter | HGF 8th Floor 140 London Wall London EC2Y 5DN / GB | [N/P] |
Frühere [2017/15] | HGF Limited 8th Floor 140 London Wall London EC2Y 5DN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16171773.1 | 27.05.2016 | [2017/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514876172 | 06.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514876172 | KR20160015672 | 11.02.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160015672 | [2017/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3153969 | Datum: | 12.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.03.2017 | Klassifikation | IPC: | G06F9/445, B60K37/02, G06F9/44 | [2017/15] | CPC: |
G06F9/451 (EP,US);
B60K35/00 (EP);
B60K35/10 (EP);
B60K35/65 (EP,US);
B60K35/80 (EP,US);
B60K35/85 (EP);
G06F8/65 (EP);
B60K2360/55 (EP,US);
B60K2360/573 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM ANPASSEN EINER FAHRZEUGBETRIEBSUMGEBUNG | [2017/15] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR CUSTOMIZING A VEHICLE OPERATING ENVIRONMENT | [2017/15] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR PERSONNALISER UN ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT DE VÉHICULE | [2017/15] | Prüfungsverfahren | 27.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/15] | 27.05.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.07.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.04.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.11.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 05.12.2019 geplant war | 19.11.2019 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2020/15] | 29.11.2019 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/15] | 05.12.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2011093136 (MOINZADEH KAMYAR [US], et al) [X] 1-15 * paragraph [0026] - paragraph [0047] * * paragraph [0108] - paragraph [0123] *; | [I]US2015266378 (HWANG DOE YUN [KR], et al) [I] 1-15 * paragraph [0023] - paragraph [0065] *; | [A] - Andy Gryc ET AL, "Warum HTML5 die HMI-Technologie der Zukunft ist", (20120718), URL: http://www.qnx.com/download/feature.html?programid=23790, (20131107), XP055087122 [A] 1-15 * the whole document * |