EP3251548 - FILAMENT FÜR EINE MUNDPFLEGEVORRICHTUNG UND MUNDPFLEGEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.10.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.10.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.06.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LV, PL, PT | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2017/49] | Erfinder | 01 /
Mark, Erwin Paul Procter & Gamble Service GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach am Taunus / DE | 02 /
Kawerau, Jochen Erich Procter & Gamble Service GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | 03 /
Alinski, Jens Procter & Gamble Service GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | 04 /
Franke, Sven Alexander Procter & Gamble Service GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | 05 /
Claire-Zimmet, Karen Lynn Procter & Gamble Service GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach am Taunus / DE | 06 /
Jungnickel, Uwe Procter & Gamble Service GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | [2017/49] | Vertreter | P&G Patent Germany Procter & Gamble Service GmbH Sulzbacher Straße 40 65824 Schwalbach am Taunus / DE | [2024/07] |
Frühere [2017/49] | Töpert, Verena Clarita, et al Procter & Gamble Service GmbH Patent Department Frankfurter Str. 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16172798.7 | 03.06.2016 | [2017/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3251548 | Datum: | 06.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3251548 | Datum: | 14.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.11.2016 | Klassifikation | IPC: | A46D1/00, A46D1/08, A46B9/04, A61C17/22, A61C17/34 | [2023/44] | CPC: |
A46D1/0238 (EP,KR,US);
A46B15/001 (US);
A46B9/04 (EP,KR,US);
A46D1/08 (EP,KR,US);
A61C17/222 (EP,US);
A61C17/3436 (EP,US);
|
Frühere IPC [2017/49] | A46D1/00, A46D1/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/27] |
Frühere [2017/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FILAMENT FÜR EINE MUNDPFLEGEVORRICHTUNG UND MUNDPFLEGEVORRICHTUNG | [2017/49] | Englisch: | FILAMENT FOR AN ORAL CARE IMPLEMENT AND ORAL CARE IMPLEMENT | [2017/49] | Französisch: | FILAMENT POUR UN INSTRUMENT DE SOINS BUCCAUX ET LEDIT INSTRUMENT | [2017/49] | Prüfungsverfahren | 03.06.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.05.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.05.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/27] | 25.10.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.05.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 20.07.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.09.2023 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 26.09.2023 geplant war | 26.09.2023 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 10.10.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.01.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.01.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.01.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 20.07.2022 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 20.07.2022 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 29.07.2022 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BG | 14.02.2024 | FI | 14.02.2024 | HR | 14.02.2024 | LT | 14.02.2024 | LV | 14.02.2024 | PL | 14.02.2024 | NO | 14.05.2024 | RS | 14.05.2024 | GR | 15.05.2024 | IS | 14.06.2024 | PT | 14.06.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | BG | 14.02.2024 | |
FI | 14.02.2024 | ||
HR | 14.02.2024 | ||
LT | 14.02.2024 | ||
NO | 14.05.2024 | ||
RS | 14.05.2024 | ||
GR | 15.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 14.02.2024 | |
NO | 14.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
Frühere [2024/32] | IS | 14.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO9709907 (CORONET WERKE GMBH [DE], et al); | [XY]WO9804167 (WHITEHILL ORAL TECH INC [US], et al); | [A]WO0001276 (BRAUN GMBH [DE], et al); | [Y]JP2001169829 (TORAY MONOFILAMENT CO); | [Y]WO03079849 (CORONET WERKE GMBH [DE], et al); | [Y]JP2005185399 (LION CORP); | [A]EP2918191 (PROCTER & GAMBLE [US]) | Prüfung | JP2004202021 |