EP3130330 - REINIGUNGSPRODUKT AUF ÖLBASIS MIT PARTIKELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.05.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Beiersdorf AG Unnastraße 48 20253 Hamburg / DE | [2017/07] | Erfinder | 01 /
COUNRADI, Katrin Haffkruger Weg 46 a 22143 Hamburg / DE | 02 /
KÖNIG, Sylvia Hinterdeich 174 c 21635 Jork / DE | [2017/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16173513.9 | 08.06.2016 | [2017/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201510215359 | 12.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015215359 | [2017/07] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3130330 | Datum: | 15.02.2017 | Sprache: | DE | [2017/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3130330 | Datum: | 26.09.2018 | Sprache: | DE | [2018/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.08.2016 | Klassifikation | IPC: | A61K8/42, A61K8/92, A61Q19/10, A61Q19/00, A61K8/25 | [2017/07] | CPC: |
A61K8/42 (EP);
A61K8/25 (EP);
A61K8/922 (EP);
A61Q19/10 (EP);
A61K2800/28 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/39] |
Frühere [2017/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REINIGUNGSPRODUKT AUF ÖLBASIS MIT PARTIKELN | [2017/07] | Englisch: | OIL BASED CLEANING PRODUCT WITH PARTICULATES | [2017/07] | Französisch: | PRODUIT DE NETTOYAGE BASÉE D'HUILE AVEC PARTICULES | [2017/07] | Prüfungsverfahren | 08.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/07] | 08.06.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.08.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.05.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.11.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 01.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.05.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 27.06.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.06.2016 | AL | 26.09.2018 | CY | 26.09.2018 | CZ | 26.09.2018 | DK | 26.09.2018 | EE | 26.09.2018 | ES | 26.09.2018 | FI | 26.09.2018 | HR | 26.09.2018 | IT | 26.09.2018 | LT | 26.09.2018 | LV | 26.09.2018 | MC | 26.09.2018 | MK | 26.09.2018 | MT | 26.09.2018 | NL | 26.09.2018 | RO | 26.09.2018 | RS | 26.09.2018 | SE | 26.09.2018 | SI | 26.09.2018 | SK | 26.09.2018 | SM | 26.09.2018 | TR | 26.09.2018 | BG | 26.12.2018 | NO | 26.12.2018 | GR | 27.12.2018 | IS | 26.01.2019 | PT | 26.01.2019 | IE | 08.06.2019 | LU | 08.06.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/34] | HU | 08.06.2016 | |
AL | 26.09.2018 | ||
CY | 26.09.2018 | ||
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
MT | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 08.06.2019 | ||
LU | 08.06.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 08.06.2016 | |
AL | 26.09.2018 | ||
CY | 26.09.2018 | ||
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 08.06.2019 | ||
LU | 08.06.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 26.09.2018 | |
CY | 26.09.2018 | ||
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SE | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 08.06.2019 | ||
LU | 08.06.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 26.09.2018 | |
CY | 26.09.2018 | ||
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 08.06.2019 | ||
LU | 08.06.2019 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 08.06.2019 | ||
LU | 08.06.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
IE | 08.06.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
DK | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
ES | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 26.09.2018 | |
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
IT | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
Frühere [2019/20] | AL | 26.09.2018 | |
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
NL | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 26.09.2018 | |
FI | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 26.09.2018 | |
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 26.09.2018 | |
LT | 26.09.2018 | ||
NO | 26.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 26.09.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0557825 (MERZ & CO GMBH & CO [DE]) [Y] 1-29* page 7; claims 1,2 *; | [XY]DE10253304 (BEIERSDORF AG [DE]) [X] 1-4,18,20,24-29 * page 10; example 2 * [Y] 1-29; | [XY]EP1955690 (BEIERSDORF AG [DE]) [X] 1,2,6,7,9,10,16-18,20,21 * pages 4-5; example 3 * [Y] 1-29 | vom Anmelder | DE2943202 | EP0120224 | DD236014 | DE4424210 | EP0867176 | WO03051319 | DE10350425 | WO2005065629 | WO2012104025 | DE102013224336 | DE102013224368 |