EP3136464 - ANZEIGEVORRICHTUNG MIT ORGANISCHEN LEUCHTDIODEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.01.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.11.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.09.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Display Co., Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [2017/09] | Erfinder | 01 /
OH, Young-Mu 5-7, Myeonmok-ro 9-gil Gwangjin-gu 04917 Seoul / KR | 02 /
PAEK, Seung-Han 2243-1402, Jindalrae Maeul Summitville Sang 3-dong Wonmi-gu, Bucheon-si 420-755 Gyeonggi-do / KR | 03 /
BAE, Hyo-Dae 101-706, 7, Hakjeongdong-ro Buk-gu 41420 Daegu / KR | 04 /
LEE, Jeong-Won 204-2402, 620, Goyang-daero Ilsanseo-gu, Goyang-si 10352 Gyeonggi-do / KR | 05 /
SONG, Heon-Il 102-1001, 422, Mirae-ro Paju-si 10907 Gyeonggi-do / KR | 06 /
YEO, Jong-Hoon 1004ho, Rosenheim, 68-13 Ganseok 1-dong Namdong-gu 405-231 Incheon / KR | [2017/09] | Vertreter | Morrall, Jonathan Ian McLachlan, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2022/07] |
Frühere [2017/09] | Morrall, Jonathan Ian McLachlan, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16175134.2 | 17.06.2016 | [2017/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20150119378 | 25.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20150119378 | [2017/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3136464 | Datum: | 01.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3136464 | Datum: | 16.02.2022 | Sprache: | EN | [2022/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.2017 | Klassifikation | IPC: | H01L51/52, H01L27/32 | [2017/09] | CPC: |
H10K59/124 (EP,US);
B82Y30/00 (CN);
H10K50/846 (US);
H10K50/852 (US);
H10K50/858 (US);
H10K59/12 (US);
H10K59/126 (US);
H10K59/879 (EP,CN);
H10K71/00 (US);
H10K2102/331 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/40] |
Frühere [2017/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANZEIGEVORRICHTUNG MIT ORGANISCHEN LEUCHTDIODEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2017/09] | Englisch: | ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE DISPLAY DEVICE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME | [2017/09] | Französisch: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE À DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE ORGANIQUE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2017/09] | Prüfungsverfahren | 17.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/09] | 17.06.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.03.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.01.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.01.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.01.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 17.11.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.06.2016 | AL | 16.02.2022 | AT | 16.02.2022 | CY | 16.02.2022 | CZ | 16.02.2022 | DK | 16.02.2022 | EE | 16.02.2022 | ES | 16.02.2022 | FI | 16.02.2022 | HR | 16.02.2022 | IT | 16.02.2022 | LT | 16.02.2022 | LV | 16.02.2022 | MC | 16.02.2022 | MK | 16.02.2022 | MT | 16.02.2022 | NL | 16.02.2022 | PL | 16.02.2022 | RO | 16.02.2022 | RS | 16.02.2022 | SE | 16.02.2022 | SI | 16.02.2022 | SK | 16.02.2022 | SM | 16.02.2022 | TR | 16.02.2022 | BG | 16.05.2022 | NO | 16.05.2022 | GR | 17.05.2022 | IS | 16.06.2022 | PT | 16.06.2022 | IE | 17.06.2022 | LU | 17.06.2022 | BE | 30.06.2022 | CH | 30.06.2022 | LI | 30.06.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 17.06.2016 | |
AL | 16.02.2022 | ||
AT | 16.02.2022 | ||
CY | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
IT | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
MK | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SI | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
TR | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 17.06.2016 | |
AL | 16.02.2022 | ||
AT | 16.02.2022 | ||
CY | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
IT | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
MK | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SI | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 17.06.2016 | |
AL | 16.02.2022 | ||
AT | 16.02.2022 | ||
CY | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
IT | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SI | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 17.06.2016 | |
AL | 16.02.2022 | ||
AT | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
IT | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SI | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 16.02.2022 | |
AT | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
IT | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SI | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 16.02.2022 | |
AT | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SI | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 16.02.2022 | |
AT | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SI | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 16.02.2022 | |
AT | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SI | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 16.02.2022 | |
AT | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SI | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 16.02.2022 | |
AT | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
MC | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 16.02.2022 | |
AT | 16.02.2022 | ||
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 16.02.2022 | |
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SK | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 16.02.2022 | |
CZ | 16.02.2022 | ||
DK | 16.02.2022 | ||
EE | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 16.02.2022 | |
DK | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RO | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
SM | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 16.02.2022 | |
DK | 16.02.2022 | ||
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/42] | AT | 16.02.2022 | |
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
IS | 16.06.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AT | 16.02.2022 | |
ES | 16.02.2022 | ||
FI | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AT | 16.02.2022 | |
ES | 16.02.2022 | ||
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
LV | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
PL | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
GR | 17.05.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/35] | ES | 16.02.2022 | |
HR | 16.02.2022 | ||
LT | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
RS | 16.02.2022 | ||
SE | 16.02.2022 | ||
BG | 16.05.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/34] | ES | 16.02.2022 | |
LT | 16.02.2022 | ||
NL | 16.02.2022 | ||
NO | 16.05.2022 | ||
PT | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 16.02.2022 | |
NO | 16.05.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP1445095 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]); | [Y]EP1605531 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [Y]EP2141962 (PANASONIC ELEC WORKS CO LTD [JP]); | [Y]EP2214223 (FUJIFILM CORP [JP]); | [Y]KR20130093344 (KOREA MACH & MATERIALS INST [KR]); | [Y]US2015008399 (CHOI MAN SEOB [KR], et al) | Prüfung | US2014131675 |