EP3109976 - BÜRSTENLOSER MOTOR MIT ENDKAPPEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.06.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 25.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.08.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.09.2021 [2021/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Amer S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 1 36078 Valdagno (VI) / IT | [2016/52] | Erfinder | 01 /
BATTISTELLA, Francesco CONTRADA NORI 41 36078 VALDAGNO VI / IT | 02 /
DALLA COSTA, Mirko VIA GOITO, 7 36015 SCHIO VI / IT | [2016/52] | Vertreter | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [2016/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16181616.0 | 16.06.2015 | [2016/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2014PD00163 | 24.06.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT PD20140163 | [2016/52] | Früher eingereichte Anmeldung, Datum | EP20150172359 | 16.06.2015 | [2016/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3109976 | Datum: | 28.12.2016 | Sprache: | EN | [2016/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.2016 | Klassifikation | IPC: | H02K5/15, H02K11/33, H02K5/22 | [2016/52] | CPC: |
H02K5/225 (EP,US);
H02K11/33 (EP,US);
H02K5/15 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/28] |
Frühere [2016/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BÜRSTENLOSER MOTOR MIT ENDKAPPEN | [2016/52] | Englisch: | BRUSHLESS MOTOR WITH END COVERS | [2016/52] | Französisch: | MOTEUR SANS BALAIS ET AVEC DES CAPUCHONS | [2016/52] | Prüfungsverfahren | 28.07.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.06.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/28] | 16.12.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.04.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/38] | 20.05.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/38] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP15172359.0 / EP2961046 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2021 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2009140585 (PANT ALBERT KEITH [US]) [X] 1 * paragraph [0016] * * paragraph [0021] - paragraph [0022]; figures 1,4-6 *; | [X]WO2010135922 (ZHONGSHAN BROAD OCEAN MOTOR [CN], et al) [X] 1 * abstract *; | [X]US2012080966 (TANG SONGFA [CN]) [X] 1* paragraph [0026]; figures 2,3,6 * |