EP3211681 - ORGANISCHE LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 25.05.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.03.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 28.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | Für alle benannten Staaten University of Utah Research Foundation 615 Arapeen Drive, Suite 310 Salt Lake City, UT 84108 / US | [2017/35] | Erfinder | 01 /
KWON, Ohyun c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | 02 /
CHOI, Hyeonho c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | 03 /
HWANG, Kyuyoung c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | 04 /
PARK, Youngjae c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | 05 /
CHOI, Byoungki c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | 06 /
VARDENY, Zeev Valentine University of Utah 201 President's Circle Salt Lake City, UT 84112 / US | 07 /
SUN, Dali University of Utah 201 President's Circle Salt Lake City, UT 84112 / US | 08 /
BASEL, Tek Prasad Polymer Institute University of California at Santa Barbara (UCSB) Santa Barbara, California / US | [2019/20] |
Frühere [2017/35] | 01 /
KWON, Ohyun c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | ||
02 /
CHOI, Hyeonho c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | |||
03 /
HWANG, Kyuyoung c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | |||
04 /
PARK, Youngjae c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | |||
05 /
CHOI, Byoungki c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16678 Gyeonggi-do / KR | |||
06 /
VARDENY, Zeev Valentine University of Utah 201 President's Circle Salt Lake City, UT Utah 84112 / US | |||
07 /
SUN, Dali University of Utah 201 President's Circle Salt Lake City, UT Utah 84112 / US | |||
08 /
BASEL, Tek Prasad Polymer Institute University of California at Santa Barbara (UCSB) Santa Barbara, CA California / US | Vertreter | Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [2019/20] | Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | ||
Frühere [2017/35] | Scheuermann, Erik Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16184356.0 | 16.08.2016 | [2017/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615050833 | 23.02.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615050833 | [2017/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3211681 | Datum: | 30.08.2017 | Sprache: | EN | [2017/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3211681 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.06.2017 | Klassifikation | IPC: | H01L51/50 | [2019/08] | CPC: |
C09K11/02 (EP,US);
H10K85/611 (US);
C09K11/06 (EP,US);
H10K50/11 (EP,US);
H10K59/50 (US);
H10K85/322 (US);
H10K85/622 (US);
H10K85/623 (EP,US);
H10K85/624 (EP,US);
H10K85/626 (EP,US);
H10K85/631 (EP,US);
H10K85/633 (EP,US);
H10K85/636 (EP,US);
H10K85/654 (EP,US);
H10K85/656 (US);
H10K85/6572 (EP,US);
H10K85/6574 (EP,US);
H10K85/6576 (EP,US);
H10K85/658 (EP);
C09K2211/1007 (US);
C09K2211/1011 (US);
H10K2101/10 (US);
H10K2101/20 (EP);
H10K2101/27 (US);
H10K2101/30 (EP,US);
H10K50/12 (US);
H10K50/80 (US);
|
Frühere IPC [2017/35] | H01L51/00, H01L51/50, H01L27/32 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/15] |
Frühere [2017/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ORGANISCHE LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG | [2017/35] | Englisch: | ORGANIC LIGHT-EMITTING APPARATUS | [2017/35] | Französisch: | APPAREIL ÉLECTROLUMINESCENT ORGANIQUE | [2017/35] | Prüfungsverfahren | 16.08.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.02.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.02.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/15] | 29.05.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.09.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.02.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 18.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.08.2016 | AL | 15.05.2019 | AT | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | CZ | 15.05.2019 | DK | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | ES | 15.05.2019 | FI | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | IT | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | NL | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | RS | 15.05.2019 | SE | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | SM | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | BG | 15.08.2019 | NO | 15.08.2019 | GR | 16.08.2019 | IE | 16.08.2019 | LU | 16.08.2019 | BE | 31.08.2019 | CH | 31.08.2019 | LI | 31.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/34] | HU | 16.08.2016 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IE | 16.08.2019 | ||
LU | 16.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/33] | HU | 16.08.2016 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IE | 16.08.2019 | ||
LU | 16.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IE | 16.08.2019 | ||
LU | 16.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IE | 16.08.2019 | ||
LU | 16.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IE | 16.08.2019 | ||
LU | 16.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IE | 16.08.2019 | ||
LU | 16.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IE | 16.08.2019 | ||
LU | 16.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
LU | 16.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 |