EP3135407 - BESCHICHTERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ADDITIVEN FERTIGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.12.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.04.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.09.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2020/02] |
Frühere [2017/09] | Für alle benannten Staaten General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Erfinder | 01 /
GILLESPIE, Shane Matthew 11988 Tramway Drive Cincinnati, OH 45241 / US | 02 /
STEVENSON, Christian Xavier 11988 Tramway Drive Cincinnati, OH 45241 / US | 03 /
KENNEY, Patrick Michael 11988 Tramway Drive Cincinnati, OH 45241 / US | 04 /
WANG, Ping 11988 Tramway Drive Cincinnati, OH 45241 / US | [2017/09] | Vertreter | Hafner & Kohl PartmbB Schleiermacherstraße 25 90491 Nürnberg / DE | [N/P] |
Frühere [2020/02] | Hafner & Kohl Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Schleiermacherstraße 25 90491 Nürnberg / DE | ||
Frühere [2017/09] | Pöpper, Evamaria General Electric Technology GmbH GE Corporate Intellectual Property Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16185131.6 | 22.08.2016 | [2017/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514834517 | 25.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514834517 | [2017/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3135407 | Datum: | 01.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3135407 | Datum: | 08.01.2020 | Sprache: | EN | [2020/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.01.2017 | Klassifikation | IPC: | B22F3/105, B33Y30/00, B29C64/153, B29C64/20, B29C67/00, // B33Y10/00 | [2019/32] | CPC: |
B29C64/153 (EP,CN,US);
B22F10/00 (CN);
B22F10/28 (EP,CN,US);
B22F12/50 (EP,CN,US);
B22F12/55 (EP,CN,US);
B22F12/57 (EP,CN,US);
B23K15/0086 (US);
B23K26/342 (US);
B29C64/20 (CN);
B29C64/205 (EP,US);
B29C64/255 (EP,US);
B29C64/329 (EP,US);
B33Y10/00 (EP,CN,US);
B33Y30/00 (EP,CN,US);
B22F10/73 (EP,CN,US);
Y02P10/25 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2017/09] | B22F3/105, B29C67/00, B33Y30/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/41] |
Frühere [2017/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESCHICHTERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ADDITIVEN FERTIGUNG | [2017/09] | Englisch: | COATER APPARATUS AND METHOD OF ADDITIVE MANUFACTURING | [2019/32] | Französisch: | COUCHEUSE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION ADDITIVE | [2017/09] |
Frühere [2017/09] | COATER APPARATUS AND METHOD ADDITIVE MANUFACTURING | Prüfungsverfahren | 22.08.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.09.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/41] | 06.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.11.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.11.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.11.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP19211745.5 / EP3632594 | Einspruch (Einsprüche) | 09.10.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.08.2016 | AL | 08.01.2020 | AT | 08.01.2020 | CY | 08.01.2020 | CZ | 08.01.2020 | DK | 08.01.2020 | EE | 08.01.2020 | ES | 08.01.2020 | FI | 08.01.2020 | HR | 08.01.2020 | IT | 08.01.2020 | LT | 08.01.2020 | LV | 08.01.2020 | MC | 08.01.2020 | MK | 08.01.2020 | MT | 08.01.2020 | NL | 08.01.2020 | PL | 08.01.2020 | RO | 08.01.2020 | RS | 08.01.2020 | SE | 08.01.2020 | SI | 08.01.2020 | SK | 08.01.2020 | SM | 08.01.2020 | TR | 08.01.2020 | BG | 08.04.2020 | NO | 08.04.2020 | GR | 09.04.2020 | IS | 08.05.2020 | PT | 31.05.2020 | IE | 22.08.2020 | LU | 22.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 22.08.2016 | |
AL | 08.01.2020 | ||
AT | 08.01.2020 | ||
CY | 08.01.2020 | ||
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
MT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
TR | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
IE | 22.08.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 22.08.2016 | |
AT | 08.01.2020 | ||
CY | 08.01.2020 | ||
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
MT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
TR | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
IE | 22.08.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 08.01.2020 | |
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
IE | 22.08.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 08.01.2020 | |
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 08.01.2020 | |
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/18] | AT | 08.01.2020 | |
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 08.01.2020 | |
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/48] | DK | 08.01.2020 | |
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/47] | DK | 08.01.2020 | |
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/40] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/36] | FI | 08.01.2020 | |
LT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 08.01.2020 | |
LT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
Frühere [2020/33] | NL | 08.01.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2003074096 (DAS SUMAN [US], et al) [A] 1-12 * paragraphs [0026] - [0030] ** figures 3,7 *; | [A]US2011233808 (DAVIDSON THOMAS [US]) [A] 1-12 * claim 18 *; | [XI]US2015210010 (NAPADENSKY EDUARDO [IL]) [X] 1-3,6,7,9-11 * paragraphs [0003] , [0161] - [0172] - [ 189] , [0190] , [0220] - [0222] - [0242] , [0243] , [0253] * * claim 1 * * figures 1,2,3,6,8 * [I] 4,5,8,12 | Prüfung | US2002105114 | US2009169664 |