EP3199703 - EISENBAHNSCHIENENWERKZEUGVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.12.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.01.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.03.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.12.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.10.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.02.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 04.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stanley Black & Decker, Inc. 1000 Stanley Drive New Britain, CT 06053 / US | [2020/08] |
Frühere [2017/31] | Für alle benannten Staaten Stanley Black & Decker, Inc. 1000 Stanley Drive New Britain, CT 06053 / US | Erfinder | 01 /
WEST, Gabriel 5737 SW Pendleton St. Portland, OR 97221 / US | 02 /
WEATHERILL, Jeffrey P.O. Box 6004 SW Idaho St Portland, OR Oregon 97221 / US | [2017/31] | Vertreter | SBD IPAdmin 270 Bath Road Slough, Berkshire SL1 4DX / GB | [2020/08] |
Frühere [2017/31] | Knight, Robert, et al Stanley Black and Decker Intellectual Property Department 210 Bath Road Slough SL1 3YD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16185566.3 | 24.08.2016 | [2017/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514834005 | 24.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514834005 | [2017/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3199703 | Datum: | 02.08.2017 | Sprache: | EN | [2017/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3199703 | Datum: | 19.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.06.2017 | Klassifikation | IPC: | E01B31/17, B24B23/00, B24B23/08, // B24B19/00, B24B23/02, B24B27/00 | [2018/43] | CPC: |
E01B31/17 (EP,US);
B24B19/004 (EP,US);
B24B23/00 (US);
B24B23/02 (EP,US);
B24B23/08 (EP,US);
B24B27/0084 (EP,US)
|
Frühere IPC [2017/31] | E01B31/17, B24B23/00, // B24B19/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/10] |
Frühere [2017/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EISENBAHNSCHIENENWERKZEUGVORRICHTUNG | [2017/31] | Englisch: | RAILROAD TRACK TOOL APPARATUS | [2017/31] | Französisch: | APPAREIL À OUTIL DE VOIE DE CHEMIN DE FER | [2017/31] | Prüfungsverfahren | 24.08.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.12.2016 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Ansprüche | 16.01.2017 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 24.01.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.01.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/10] | 16.10.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.12.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 08.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 08.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 06.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.10.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.12.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.12.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.01.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 20.11.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.08.2016 | AL | 19.02.2020 | AT | 19.02.2020 | CY | 19.02.2020 | CZ | 19.02.2020 | DK | 19.02.2020 | EE | 19.02.2020 | ES | 19.02.2020 | FI | 19.02.2020 | HR | 19.02.2020 | IT | 19.02.2020 | LT | 19.02.2020 | LV | 19.02.2020 | MC | 19.02.2020 | MK | 19.02.2020 | MT | 19.02.2020 | NL | 19.02.2020 | PL | 19.02.2020 | RO | 19.02.2020 | RS | 19.02.2020 | SE | 19.02.2020 | SI | 19.02.2020 | SK | 19.02.2020 | SM | 19.02.2020 | TR | 19.02.2020 | BG | 19.05.2020 | NO | 19.05.2020 | GR | 20.05.2020 | IS | 19.06.2020 | PT | 12.07.2020 | IE | 24.08.2020 | LU | 24.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | FR | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 24.08.2016 | |
AL | 19.02.2020 | ||
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MT | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
TR | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
IE | 24.08.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 24.08.2016 | |
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MT | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
TR | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
IE | 24.08.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
IE | 24.08.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/35] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/18] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/48] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/47] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/45] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/40] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 19.02.2020 | |
NO | 19.05.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]EP0665332 (PLASSER BAHNBAUMASCH FRANZ [AT]) [X] 1-4,9,10,12-14 * figures 1-7 * [A] 5-7,11,15; | [XA]EP1178154 (TURRIPINOISE DE MECANIQUE SA S [FR]) [X] 1-6,9,10,12-15 * column 6, paragraph [0030] - column 7, paragraph [0034]; figures 1-6 * [A] 11; | [X]US6663476 (STORY RALPH F [US], et al) [X] 1-3,12,13 * column 3, line 27 - column 5, line 20; figures 1-7 *; | [A]WO2006031168 (ROSENQVIST RAIL TECH AB [SE], et al) [A] 1,12* abstract * |