08.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] |
23.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] |
16.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.08.2021 [2021/33] |
28.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.06.2021 [2021/26] |
14.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.09.2020 [2020/38] |
31.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2020 [2020/36] |
29.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] |
22.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] |
15.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.06.2020 [2020/25] |
20.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.04.2020 [2020/17] |
28.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.04.2020 [2020/14] |
21.02.2020 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 25.03.2020 [2020/13] |
14.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.03.2020 [2020/12] |
07.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.03.2020 [2020/11] |
31.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.03.2020 [2020/10] |
24.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.02.2020 [2020/09] |
20.12.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.01.2020 [2020/04] |
05.12.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.01.2020 [2020/01] |
22.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.12.2019 [2019/52] |
15.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
08.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.12.2019 [2019/50] |
01.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.12.2019 [2019/49] |
25.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.11.2019 [2019/48] |
18.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.11.2019 [2019/47] |
15.03.2019 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 17.04.2019 [2019/16] |
15.03.2019 |
Änderung - Anmelder |
|
15.03.2019 |
Änderung - Erfinder |
|
15.03.2019 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 17.04.2019 [2019/16] |
08.03.2019 |
Neuer Eintrag: Information über die beabsichtigte Patenterteilung |
|
08.03.2019 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
02.02.2019 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
02.02.2019 |
Löschung: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
02.02.2019 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
19.09.2018 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
12.09.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
12.09.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
14.08.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.08.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 12.09.2018 [2018/37] |
10.08.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 12.09.2018 [2018/37] |
07.08.2018 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
25.03.2018 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
09.02.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 14.03.2018 [2018/11] |
09.02.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 14.03.2018 [2018/11] |
15.06.2017 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
15.06.2017 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 07.06.2017 [2017/23] |
15.06.2017 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 12.07.2017 [2017/28] |
15.06.2017 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 12.07.2017 [2017/28] |
07.06.2017 |
Änderung durch den Anmelder |
|
26.08.2016 |
Änderung - Vertreter |
|