EP3165991 - HANDSTEUERUNG DES BREMSVORGANGS FÜR DOPPELSTEUERUNG EINES FAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.05.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.06.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.01.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.10.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 07.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, MK | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SARL ROGER ROUDAUT 24, Place Napoleon III BP 90101 29200 Brest / FR | [2017/19] | Erfinder | 01 /
ROUDAUT, Roger 270 route de Kereneut Izella 29470 PLOUGASTEL DAOULAS / FR | [2017/19] | Vertreter | Ipside 4, rue de Kerogan 29337 Quimper Cedex / FR | [2017/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16191430.4 | 29.09.2016 | [2017/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20150059236 | 30.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1559236 | [2017/19] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3165991 | Datum: | 10.05.2017 | Sprache: | FR | [2017/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3165991 | Datum: | 04.07.2018 | Sprache: | FR | [2018/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.04.2017 | Klassifikation | IPC: | G05G1/487, G05G1/34 | [2017/19] | CPC: |
G05G1/487 (EP);
G05G1/34 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/48] |
Frühere [2017/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HANDSTEUERUNG DES BREMSVORGANGS FÜR DOPPELSTEUERUNG EINES FAHRZEUGS | [2017/19] | Englisch: | HANDBRAKE CONTROL FOR DUAL CONTROL OF A VEHICLE | [2017/19] | Französisch: | COMMANDE À MAIN DE FREINAGE POUR LA DOUBLE COMMANDE D'UN VÉHICULE | [2017/19] | Prüfungsverfahren | 29.09.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.10.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/48] | 30.01.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.05.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.05.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 05.04.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/24] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.09.2016 | AL | 04.07.2018 | AT | 04.07.2018 | CY | 04.07.2018 | CZ | 04.07.2018 | DK | 04.07.2018 | EE | 04.07.2018 | ES | 04.07.2018 | FI | 04.07.2018 | HR | 04.07.2018 | IT | 04.07.2018 | LT | 04.07.2018 | LV | 04.07.2018 | MC | 04.07.2018 | MK | 04.07.2018 | MT | 04.07.2018 | PL | 04.07.2018 | PT | 04.07.2018 | RO | 04.07.2018 | RS | 04.07.2018 | SE | 04.07.2018 | SI | 04.07.2018 | SK | 04.07.2018 | SM | 04.07.2018 | BG | 04.10.2018 | NO | 04.10.2018 | GR | 05.10.2018 | IS | 04.11.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/30] | HU | 29.09.2016 | |
AL | 04.07.2018 | ||
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
PT | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
PT | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 04.07.2018 | |
LT | 04.07.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 04.07.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2411500 (BRADLEY LOUISE N) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]FR2407093 (SEGAL PATRICK [FR]) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]US2011308881 (CAPPUCCIO LOUIS W [US], et al) [A] 1-8* the whole document * | vom Anmelder | US2411500 |