EP3150289 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BESCHICHTUNGSFILMS UND FUNKTIONELLES ELEMENT MIT DEM BESCHICHTUNGSFILM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.06.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.07.2018 [2018/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toto Ltd. 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601 / JP | [2017/14] | Erfinder | 01 /
SHICHI, Tetsuya TOTO LTD. 1-1 Nakashima 2-chome Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601 / JP | 02 /
IKEDO, Mami TOTO LTD. 1-1 Nakashima 2-chome Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601 / JP | 03 /
KATAOKA, Kyoko TOTO LTD. 1-1 Nakashima 2-chome Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601 / JP | [2017/14] | Vertreter | ABG Intellectual Property Law, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | [N/P] |
Frühere [2017/14] | ABG Patentes, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16191637.4 | 30.09.2016 | [2017/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20150193913 | 30.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015193913 | JP20150193914 | 30.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015193914 | JP20150193915 | 30.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015193915 | JP20150193916 | 30.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015193916 | [2017/14] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3150289 | Datum: | 05.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3150289 | Datum: | 05.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.06.2017 | Klassifikation | IPC: | B05D5/04, B05D1/28, B05D5/02 | [2017/14] | CPC: |
B05D5/02 (EP,US);
C09D1/00 (CN);
B05D3/007 (US);
B05D1/02 (US);
B05D1/28 (EP,US);
C03C17/001 (CN);
C03C17/002 (CN);
B05D2203/35 (EP,US);
B05D2401/20 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/14] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BESCHICHTUNGSFILMS UND FUNKTIONELLES ELEMENT MIT DEM BESCHICHTUNGSFILM | [2017/14] | Englisch: | METHOD FOR FORMING A COATING FILM AND A FUNCTIONAL MEMBER COMPRISING THE COATING FILM | [2017/14] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FORMATION D'UN FILM DE REVÊTEMENT ET ÉLÉMENT FONCTIONNEL COMPRENANT LE FILM DE REVÊTEMENT | [2017/14] | Prüfungsverfahren | 30.09.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/14] | 30.09.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.01.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/27] | 14.02.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/27] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO03029373 (LORD CORP [US]) [X] 1-3,10 * example 9; claims 13, 15 * [Y] 5; | [X]EP1627860 (WAGNER FRIEDRICH [AT]) [X] 1,2,10,11 * paragraph [0092]; examples 6,7; claim 1 *; | [XI]JP2006065302 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) [X] 13 * abstract * [I] 14-19; | [Y]DE202007014736U (BUERKLE GMBH ROBERT [DE]) [Y] 5 * paragraph [0033]; figure - *; | [XI]JP2008132420 (KONICA MINOLTA BUSINESS TECH) [X] 13 * abstract * [I] 14-19; | [A]US2009015927 (MATSUMURA SHINICHI [JP], et al) [A] 1 * figure -; example -; claim - *; | [XI]EP2144094 (SONY CORP [JP]) [X] 13 * figure -; example -; claim - * [I] 14-19; | [A]WO2011126148 (RICOH CO LTD [JP], et al) [A] 1 * figure -; example -; claim - *; | [XI]DE102010036454 (FRITZ EGGER GMBH & CO OG [AT]) [X] 13 * figure -; example -; claim - *[I] 14-19; | [XI]US2012171419 (RUSSELL JODI LYNN [US], et al) [X] 13 * figure -; example -; claims 1,18,23,28 * [I] 14-19; | [A]US2013085218 (TIAN DONG [US], et al) [A] 1 * figure -; example -; claim - *; | [XI]DE102012103491 (FRITZ EGGER GMBH & CO OG [AT]) [X] 13 * figure -; example -; claim - * [I] 14-19 | vom Anmelder | WO9803607 | JPH10337526 | JP2000246115 |