EP3163879 - VIDEOCODIERUNGSVORRICHTUNG UND VIDEOCODIERUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.06.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.06.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.05.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, HU, MK | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NTT Electronics Corporation 1-32, Shin-Urashimacho 1-chome Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanagawa 221-0031 / JP | Für alle benannten Staaten Nippon Telegraph And Telephone Corporation 5-1, Otemachi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8116 / JP | [2017/18] | Erfinder | 01 /
Yoshizawa, Takeshi c/o NTT Electronics Corporation 1-32, Shin-urashimacho 1-chome Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanagawa, 221-0031 / JP | 02 /
Ozaki, Katsuyuki c/o NTT Electronics Corporation 1-32, Shin-urashimacho 1-chome Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanagawa, 221-0031 / JP | 03 /
Onishi, Takayuki c/o NTT Intellectual Property Center 9-11, Midori-cho 3-chome Musashino-shi Tokyo, 180-8585 / JP | 04 /
Nakamura, Ken c/o NTT Intellectual Property Center 9-11, Midori-cho 3-chome Musashino-shi Tokyo, 180-8585 / JP | [2017/18] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16193276.9 | 11.10.2016 | [2017/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20150213823 | 30.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015213823 | [2017/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3163879 | Datum: | 03.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3163879 | Datum: | 01.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.2017 | Klassifikation | IPC: | H04N19/52, H04N19/436, H04N19/105 | [2017/18] | CPC: |
H04N19/105 (EP,US);
H04N19/50 (US);
H04N19/172 (US);
H04N19/436 (EP,US);
H04N19/52 (EP,US);
H04N19/90 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VIDEOCODIERUNGSVORRICHTUNG UND VIDEOCODIERUNGSVERFAHREN | [2017/18] | Englisch: | VIDEO ENCODING DEVICE AND VIDEO ENCODING METHOD | [2017/18] | Französisch: | DISPOSITIF DE CODAGE VIDÉO ET PROCÉDÉ DE CODAGE VIDÉO | [2017/18] | Prüfungsverfahren | 11.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/18] | 11.10.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.10.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.05.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.06.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.06.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.06.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/28] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.10.2016 | AL | 01.08.2018 | AT | 01.08.2018 | CY | 01.08.2018 | CZ | 01.08.2018 | DK | 01.08.2018 | EE | 01.08.2018 | ES | 01.08.2018 | FI | 01.08.2018 | HR | 01.08.2018 | IT | 01.08.2018 | LT | 01.08.2018 | LV | 01.08.2018 | MC | 01.08.2018 | MK | 01.08.2018 | NL | 01.08.2018 | PL | 01.08.2018 | PT | 01.08.2018 | RO | 01.08.2018 | RS | 01.08.2018 | SE | 01.08.2018 | SI | 01.08.2018 | SK | 01.08.2018 | SM | 01.08.2018 | TR | 01.08.2018 | IE | 11.10.2018 | LU | 11.10.2018 | MT | 11.10.2018 | BE | 31.10.2018 | BG | 01.11.2018 | NO | 01.11.2018 | GR | 02.11.2018 | IS | 01.12.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/28] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
PT | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
IE | 11.10.2018 | ||
LU | 11.10.2018 | ||
MT | 11.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
IE | 11.10.2018 | ||
LU | 11.10.2018 | ||
MT | 11.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
IE | 11.10.2018 | ||
LU | 11.10.2018 | ||
MT | 11.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
IE | 11.10.2018 | ||
LU | 11.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/38] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
LU | 11.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
LU | 11.10.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
LU | 11.10.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/28] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 01.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2013112729 (QUALCOMM INC [US]) [X] 1,3 * paragraph [0006] - paragraph [0007] * * paragraph [0033] - paragraph [0041] * * paragraph [0140] - paragraph [0144]; figure 6A *; | [A] - KIM (ETRI) H Y ET AL, "CU-based Merge Candidate List Construction", 98. MPEG MEETING; 28-11-2011 - 2-12-2011; GENEVA; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, (20111121), no. m21980, XP030050543 [A] 1-4 * page 1 - page 3 * | [A] - JEON Y ET AL, "Non-CE9: Parallel Merge Candidate Derivation for Inter_NxN partition type", 8. JCT-VC MEETING; 99. MPEG MEETING; 1-2-2012 - 10-2-2012; SAN JOSE; (JOINT COLLABORATIVE TEAM ON VIDEO CODING OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ); URL: HTTP://WFTP3.ITU.INT/AV-ARCH/JCTVC-SITE/,, (20120120), no. JCTVC-H0091, XP030111118 [A] 1-4 * page 1 - page 2 * |