EP3312579 - INFRAROTSENSOR ZUR MESSUNG DER UMGEBUNGSLUFTTEMPERATUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.07.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.08.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.06.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.05.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.04.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.09.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.11.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 23.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Melexis Technologies NV Transportstraat 1 3980 Tessenderlo / BE | [2022/37] |
Frühere [2018/17] | Für alle benannten Staaten Melexis Technologies NV Transportstraat 1 3980 Tessenderlo / BE | Erfinder | 01 /
BUYDENS, Luc Torenplein 3 2460 Kasterlee / BE | [2018/17] | Vertreter | Winger Mouterij 16 bus 101 3190 Boortmeerbeek / BE | [N/P] |
Frühere [2022/37] | DenK iP bv Leuvensesteenweg 203 3190 Boortmeerbeek / BE | ||
Frühere [2018/17] | DenK iP Leuvensesteenweg 203 3190 Boortmeerbeek / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16194690.0 | 19.10.2016 | [2018/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3312579 | Datum: | 25.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3312579 | Datum: | 14.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.05.2017 | Klassifikation | IPC: | G01J5/04, G01J5/08, G01J5/02, G01K1/18 | [2018/17] | CPC: |
G01J5/0875 (EP,CN,US);
G01J5/0265 (EP,US);
G01J5/045 (EP,US);
G01J5/064 (EP,US);
G01J5/0887 (EP,US);
G01J5/10 (CN);
G01K1/18 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/49] |
Frühere [2018/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INFRAROTSENSOR ZUR MESSUNG DER UMGEBUNGSLUFTTEMPERATUR | [2018/17] | Englisch: | INFRARED SENSOR FOR MEASURING AMBIENT AIR TEMPERATURE | [2018/17] | Französisch: | CAPTEUR INFRAROUGE DESTINÉ À MESURER LA TEMPÉRATURE DE L'AIR AMBIANT | [2018/17] | Prüfungsverfahren | 24.10.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/49] | 24.10.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.06.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.04.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.05.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 23.06.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.08.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.08.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.08.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.06.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.10.2016 | AL | 14.09.2022 | AT | 14.09.2022 | BG | 14.09.2022 | CY | 14.09.2022 | CZ | 14.09.2022 | DK | 14.09.2022 | EE | 14.09.2022 | ES | 14.09.2022 | FI | 14.09.2022 | HR | 14.09.2022 | IT | 14.09.2022 | LT | 14.09.2022 | LV | 14.09.2022 | MC | 14.09.2022 | MK | 14.09.2022 | MT | 14.09.2022 | NL | 14.09.2022 | PL | 14.09.2022 | RO | 14.09.2022 | RS | 14.09.2022 | SE | 14.09.2022 | SI | 14.09.2022 | SK | 14.09.2022 | SM | 14.09.2022 | IE | 19.10.2022 | LU | 19.10.2022 | BE | 31.10.2022 | CH | 31.10.2022 | LI | 31.10.2022 | GB | 14.12.2022 | NO | 14.12.2022 | GR | 15.12.2022 | IS | 14.01.2023 | PT | 16.01.2023 | [2024/42] |
Frühere [2024/34] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
BG | 14.09.2022 | ||
CY | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
IT | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
MK | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2024/27] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
CY | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
IT | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
MK | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2024/26] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
CY | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
IT | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
CY | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/47] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/42] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/33] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/26] | AT | 14.09.2022 | |
CZ | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 14.09.2022 | |
CZ | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 14.09.2022 | |
CZ | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Frühere [2023/20] | FI | 14.09.2022 | |
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
Frühere [2023/10] | FI | 14.09.2022 | |
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
Frühere [2023/09] | FI | 14.09.2022 | |
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
Frühere [2023/08] | FI | 14.09.2022 | |
LT | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2004013159 (RAUM KLAUS [DE], et al) [Y] 1-14 * figure 2 *; | [Y]US2015036719 (KODURI SREENIVASAN K [US]) [Y] 1-14 * figure 6 *; | [A]KR20160069501 (PARTRON CO LTD [KR]) [A] 1-14* figure 1 * | Prüfung | US2015219000 | vom Anmelder | US2014035564 |