06.09.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] |
27.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2024 [2024/22] |
23.06.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.07.2023 [2023/30] |
16.06.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.07.2023 [2023/29] |
28.10.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.11.2022 [2022/48] |
12.08.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.09.2022 [2022/37] |
29.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.08.2022 [2022/35] |
22.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] |
15.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] |
06.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.06.2022 [2022/23] |
06.05.2022 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.06.2022 [2022/23] |
25.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.03.2022 [2022/13] |
04.02.2022 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.03.2022 [2022/10] |
21.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.02.2022 [2022/08] |
14.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.02.2022 [2022/07] |
07.01.2022 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 09.02.2022 [2022/06] |
19.11.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.12.2021 [2021/51] |
12.11.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.12.2021 [2021/50] |
29.10.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.12.2021 [2021/48] |
18.10.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.11.2021 [2021/46] |
27.08.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.09.2021 [2021/39] |
13.08.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.09.2021 [2021/37] |
06.08.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.09.2021 [2021/36] |
30.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.09.2021 [2021/35] |
23.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] |
16.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.08.2021 [2021/33] |
29.01.2021 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 03.03.2021 [2021/09] |
26.01.2021 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
25.01.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
25.01.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
19.01.2021 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
15.01.2021 |
Änderung - Erfinder |
|
01.12.2020 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
30.10.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.08.2020 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 23.09.2020 [2020/39] |
30.07.2020 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
12.06.2020 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 15.07.2020 [2020/29] |
12.06.2020 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 15.07.2020 [2020/29] |
28.04.2020 |
Änderung - Vertreter |
|
29.10.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.11.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.01.2018 |
Änderung durch den Anmelder |
|
01.09.2017 |
Veröffentlichung des Recherchenberichts |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
01.09.2017 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
01.09.2017 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
31.03.2017 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 03.05.2017 [2017/18] |
31.03.2017 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
31.03.2017 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 03.05.2017 [2017/18] |
19.10.2016 |
Änderung - Vertreter |
|