blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP3163544

EP3163544 - SYSTEME UND VERFAHREN ZUR DETEKTION EINER VERIFIZIERTEN BEDROHUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  07.01.2022
Datenbank zuletzt aktualisiert am 09.05.2025
FrüherePatent erteilt
Status aktualisiert am  29.01.2021
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  19.01.2021
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  01.12.2020
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  30.07.2020
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  31.03.2017
Letztes Ereignis   Tooltip06.09.2024Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: MT
veröffentlicht am 09.10.2024  [2024/41]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Ademco Inc.
1985 Douglas Drive N.
Golden Valley, MN 55422 / US
[2020/39]
Frühere [2017/18]Für alle benannten Staaten
Honeywell International Inc.
Intellectual Property-Patent Services
115 Tabor Road M/S 4D3 P.O.Box 377
Morris Plains, NJ 07950 / US
Erfinder01 / WATKINS, Michael
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
Intellectual Property - Patent Services
P.O. Box 377
115 Tabor Road, M/S 4D3
Morris Plains, NJ 07950 / US
02 / MCAWARD, James Gerard
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
Intellectual Property - Patent Services
P.O. Box 377
115 Tabor Road, M/S 4D3
Morris Plains, NJ 07950 / US
 [2021/09]
Frühere [2017/18]01 / WATKINS, Michael
HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Intellectual
Property - Patent Services
P.O. Box 377
115 Tabor Road, M/S 4D3
Morris Plains, NJ New Jersey 07950 / US
02 / MCAWARD, James Gerard
HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Intellectual
Property - Patent Services
P.O. Box 377
115 Tabor Road, M/S 4D3
Morris Plains, NJ New Jersey 07950 / US
VertreterMurgitroyd & Company
165-169 Scotland Street
Glasgow G5 8PL / GB
[N/P]
Frühere [2021/09]Murgitroyd & Company
Murgitroyd House
165-169 Scotland Street
Glasgow G5 8PL / GB
Frühere [2017/18]Houghton, Mark Phillip
Patent Outsourcing Limited 1 King Street
Bakewell, Derbyshire DE45 1DZ / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag16194698.319.10.2016
[2017/18]
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS20151492683529.10.2015         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514926835
[2017/18]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP3163544
Datum:03.05.2017
Sprache:EN
[2017/18]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP3163544
Datum:04.10.2017
Sprache:EN
[2017/40]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP3163544
Datum:03.03.2021
Sprache:EN
[2021/09]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP31.08.2017
KlassifikationIPC:G08B13/196, G08B17/06, G08B17/12, G08B29/18, G08B17/10, G08B17/117, G08B17/00
[2020/29]
CPC:
G08B17/00 (EP,US); H04N7/188 (CN); G08B25/006 (US);
G06F18/22 (CN); G08B17/12 (US); G08B17/125 (EP,US);
G08B21/02 (US); G08B21/14 (US); G08B29/183 (EP,US);
H04N23/74 (CN); H05B47/105 (CN); G08B17/06 (EP,US);
G08B17/10 (EP,US); G08B17/117 (EP,US); Y02B20/40 (EP) (-)
Frühere IPC [2017/18]G08B13/196, G08B17/06, G08B17/12, G08B29/18
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2017/18]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:SYSTEME UND VERFAHREN ZUR DETEKTION EINER VERIFIZIERTEN BEDROHUNG[2017/18]
Englisch:SYSTEMS AND METHODS FOR VERIFIED THREAT DETECTION[2017/18]
Französisch:SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE DÉTECTION DE MENACE AVÉRÉE[2017/18]
Prüfungsverfahren19.10.2016Prüfungsantrag gestellt  [2017/18]
19.10.2016Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist
02.01.2018Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
31.07.2020Ankündigung der Patenterteilung
30.11.2020Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA
20.01.2021Ankündigung der Patenterteilung
22.01.2021Erteilungsgebühr entrichtet
22.01.2021Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
22.01.2021Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Einspruch (Einsprüche)06.12.2021Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/06]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
30.10.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
28.10.2019Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
28.10.2020Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU19.10.2016
AL03.03.2021
AT03.03.2021
CY03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
IT03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
MC03.03.2021
MK03.03.2021
MT03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
IE19.10.2021
LU19.10.2021
BE31.10.2021
CH31.10.2021
LI31.10.2021
[2024/41]
Frühere [2024/22]HU19.10.2016
AL03.03.2021
AT03.03.2021
CY03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
IT03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
MC03.03.2021
MK03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
IE19.10.2021
LU19.10.2021
BE31.10.2021
CH31.10.2021
LI31.10.2021
Frühere [2023/30]HU19.10.2016
AL03.03.2021
AT03.03.2021
CY03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
IT03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
MC03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
IE19.10.2021
LU19.10.2021
BE31.10.2021
CH31.10.2021
LI31.10.2021
Frühere [2023/29]HU19.10.2016
AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
IT03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
MC03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
IE19.10.2021
LU19.10.2021
BE31.10.2021
CH31.10.2021
LI31.10.2021
Frühere [2022/48]AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
IT03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
MC03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
IE19.10.2021
LU19.10.2021
BE31.10.2021
CH31.10.2021
LI31.10.2021
Frühere [2022/37]AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
IT03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
MC03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
LU19.10.2021
BE31.10.2021
CH31.10.2021
LI31.10.2021
Frühere [2022/35]AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
IT03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
MC03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
LU19.10.2021
BE31.10.2021
Frühere [2022/33]AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
IT03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
MC03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
BE31.10.2021
Frühere [2022/23]AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
IT03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
Frühere [2022/13]AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SI03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
PT05.07.2021
Frühere [2022/10]AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
PT05.07.2021
Frühere [2022/08]AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
DK03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
Frühere [2022/07]AL03.03.2021
AT03.03.2021
CZ03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
Frühere [2021/51]AT03.03.2021
CZ03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
IS03.07.2021
PT05.07.2021
Frühere [2021/50]AT03.03.2021
CZ03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RO03.03.2021
RS03.03.2021
SK03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
PT05.07.2021
Frühere [2021/48]AT03.03.2021
CZ03.03.2021
EE03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RS03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
Frühere [2021/46]AT03.03.2021
FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RS03.03.2021
SM03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
Frühere [2021/39]FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
PL03.03.2021
RS03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
Frühere [2021/37]FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
LV03.03.2021
RS03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
Frühere [2021/36]FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
BG03.06.2021
NO03.06.2021
GR04.06.2021
Frühere [2021/35]FI03.03.2021
HR03.03.2021
LT03.03.2021
NO03.06.2021
Frühere [2021/33]FI03.03.2021
LT03.03.2021
NO03.06.2021
Angeführte Dokumente:Recherche[XI]US6975220  (FOODMAN BRUCE A [US], et al) [X] 1,7,9,10 * column 2, lines 19-34 * * column 6, line 48 - column 7, line 5 * * column 7, lines 47-67 * [I] 8;
 [XI]WO2006007859  (ELSHAER AHMED ABD ELHAMIED MOH [EG]) [X] 1-5 * the whole document * [I] 6;
 [X]US2010148672  (HOPPER MICHAEL BLAIR [US]) [X] 1,7-10 * paragraph [0022] * * paragraphs [0029] - [0034] * * paragraphs [0036] , [0 37] *;
 [XI]GB2471784  (CAMWATCH LTD [GB]) [X] 1,7,9 * page 2, lines 5-19 * * page 4, lines 5-8 * * page 5, line 28 - page 6, line 4 * * page 9, line 18 - page 10, line 7 * * page 10, lines 24-30 * * page 14, lines 23-35 * * page 15, lines 18-30 * * Figures * [I] 8,10;
 [XI]US2011317007  (KIM KI-IL [US]) [X] 1-4,6 * paragraphs [0051] - [0053] * [I] 5;
 [XI]EP2570723  (CHEN KAIPO [TW]) [X] 1,7-9 * the whole document * [I] 10;
 [XI]US2013082839  (FARLEY DANIEL G [US], et al) [X] 11,12,14,15 * paragraphs [0020] - [0022] * * paragraph [0028] * * paragraphs [0035] - [0039] *[I] 13;
 [XI]US2013147627  (SVENNING CONNY [SE]) [X] 11,12,14,15 * paragraphs [0004] - [0016] * * paragraphs [0053] , [0 54] * * paragraphs [0060] - [0064] * * paragraphs [0069] - [0070] * * paragraphs [0077] - [0086] * * paragraph [0090] * [I] 13;
 [X]US2014240493  (BANG JONG SUK [KR], et al) [X] 1,7-10 * paragraphs [0033] - [0043] * * paragraphs [0050] - [0051] * * Figures *;
 [X]GB2523283  (BOLY MEDIA COMM SHENZHEN CO [CN]) [X] 1,3-6 * figure 1 *;
 [XI]US2015249777  (CHEN KAIPO [TW]) [X] 1,7-9 * the whole document * [I] 10
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.