15.11.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2024 [2024/51] |
11.10.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.11.2024 [2024/46] |
02.08.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] |
19.07.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] |
12.07.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] |
20.06.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] |
07.06.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] |
24.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] |
10.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.06.2024 [2024/24] |
09.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] |
09.02.2024 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] |
02.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2024 [2024/10] |
19.01.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.02.2024 [2024/08] |
15.12.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.01.2024 [2024/03] |
01.12.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.01.2024 [2024/01] |
17.11.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.12.2023 [2023/51] |
10.11.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.12.2023 [2023/50] |
27.10.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.11.2023 [2023/48] |
13.10.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2023 [2023/46] |
22.09.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.10.2023 [2023/43] |
03.03.2023 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 05.04.2023 [2023/14] |
22.02.2023 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
21.02.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
21.02.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
19.10.2022 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
16.09.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
14.01.2022 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 16.02.2022 [2022/07] |
29.09.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.05.2021 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
11.12.2020 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
16.10.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.08.2020 |
Erster Prüfungsbericht |
|
02.12.2019 |
Änderung - Vertreter |
|
16.10.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.10.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.09.2017 |
Änderung durch den Anmelder |
|
31.03.2017 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 03.05.2017 [2017/18] |
31.03.2017 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
31.03.2017 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 03.05.2017 [2017/18] |
21.10.2016 |
Änderung - Vertreter |
|