EP3163751 - ELEKTROSTATISCHE KAPAZITÄTSDETEKTIONSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 09.05.2025 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.03.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.10.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG | veröffentlicht am 18.12.2024 [2024/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AISIN CORPORATION 1, Asahi-machi 2-chome Kariya-shi, Aichi 448-8650 / JP | [N/P] |
Frühere [2022/07] | Für alle benannten Staaten AISIN CORPORATION 1, Asahi-machi 2-chome Kariya-shi Aichi 448-8650 / JP | ||
Frühere [2017/18] | Für alle benannten Staaten AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi 2-chome Kariya-shi Aichi-ken 448-8650 / JP | Erfinder | 01 /
KOIZUMI, Takaaki c/o AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA Intellectual Property Department 1, Asahi-machi, 2-chome KARIYA-SHI, AICHI-KEN 448-8650 / JP | 02 /
TABATA, Takehiro c/o AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA Intellectual Property Department 1, Asahi-machi, 2-chome KARIYA-SHI, AICHI-KEN 448-8650 / JP | [2017/18] | Vertreter | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2023/14] |
Frühere [2017/18] | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16194700.7 | 20.10.2016 | [2017/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20150214785 | 30.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015214785 | [2017/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3163751 | Datum: | 03.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3163751 | Datum: | 05.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.03.2017 | Klassifikation | IPC: | H03K17/955, H03K17/96 | [2017/18] | CPC: |
G01N33/4833 (EP,US);
H03K17/955 (EP,CN,US);
G01D5/24 (CN);
G01N27/221 (US);
G01R27/2605 (CN);
H03K17/962 (EP,CN,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROSTATISCHE KAPAZITÄTSDETEKTIONSVORRICHTUNG | [2017/18] | Englisch: | ELECTROSTATIC CAPACITANCE DETECTION DEVICE | [2017/18] | Französisch: | DISPOSITIF DE DÉTECTION DE CAPACITÉ ÉLECTROSTATIQUE | [2017/18] | Prüfungsverfahren | 20.10.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/18] | 08.09.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.08.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.12.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 20.05.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.10.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.02.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.02.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.02.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.01.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 05.04.2023 | AT | 05.04.2023 | BG | 05.04.2023 | CZ | 05.04.2023 | DK | 05.04.2023 | EE | 05.04.2023 | ES | 05.04.2023 | FI | 05.04.2023 | HR | 05.04.2023 | IT | 05.04.2023 | LT | 05.04.2023 | LV | 05.04.2023 | MC | 05.04.2023 | NL | 05.04.2023 | PL | 05.04.2023 | RO | 05.04.2023 | RS | 05.04.2023 | SE | 05.04.2023 | SI | 05.04.2023 | SK | 05.04.2023 | SM | 05.04.2023 | NO | 05.07.2023 | GR | 06.07.2023 | IS | 05.08.2023 | PT | 07.08.2023 | GB | 20.10.2023 | IE | 20.10.2023 | LU | 20.10.2023 | BE | 31.10.2023 | CH | 31.10.2023 | [2024/51] |
Frühere [2024/46] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
GB | 20.10.2023 | ||
IE | 20.10.2023 | ||
LU | 20.10.2023 | ||
BE | 31.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
Frühere [2024/36] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
GB | 20.10.2023 | ||
LU | 20.10.2023 | ||
BE | 31.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
Frühere [2024/34] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
GB | 20.10.2023 | ||
LU | 20.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
Frühere [2024/33] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
GB | 20.10.2023 | ||
LU | 20.10.2023 | ||
Frühere [2024/30] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
LU | 20.10.2023 | ||
Frühere [2024/28] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/26] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/24] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/03] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/01] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 05.04.2023 | |
ES | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 05.04.2023 | |
NL | 05.04.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/43] | NL | 05.04.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1505734 (IFM ELECTRONIC GMBH [DE], et al) [A] 5 * paragraph [0036] *; | [X]US2007089527 (SHANK DAVID W [US], et al) [X] 1-4 * paragraphs [0208] - [0215]; figures 62, 71 *; | [X]US2010219840 (MOTOJIMA SEIJI [JP], et al) [X] 1-3 * paragraph [0069] *; | [AD]US2012074963 (HAGIMOTO MASAHIRO [JP], et al) [AD] 1-10* figure - *; | [XAI]FR2968485 (ST MICROELECTRONICS ROUSSET [FR]) [X] 1-4 * page 7, line 21 - page 10, line 13; figure 2; claim 1 * [A] 6-10 [I] 5; | [X]DE102011010620 (BROSE FAHRZEUGTEILE [DE]) [X] 1-4 * paragraphs [0034] - [0035] * | vom Anmelder | JP2011017642 |