EP3150596 - AMORPHES SALZ EINES MACROCYCLISCHEN HCV INHIBITORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.10.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.12.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.01.2020 [2020/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Janssen Pharmaceuticals, Inc. 1125 Trenton-Harbourton Road Titusville, NJ 08560 / US | [2017/14] | Erfinder | 01 /
VAN REMOORTERE, Peter Jozef Maria 44 Western Way Princeton, NJ 08540 / US | 02 /
VANDECRUYS, Roger Petrus Gerebern Langstraat 108 2260 Westerlo / BE | 03 /
de Kock, Herman Augustinus Wolfseind 10 2370 Arendonk / BE | [2017/14] | Vertreter | Purewal, Savroop Janssen Pharmaceutica NV J&J Patent Law Department Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | [2017/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16195560.4 | 26.02.2010 | [2017/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20090153964 | 27.02.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 09153964 | [2017/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3150596 | Datum: | 05.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.02.2017 | Klassifikation | IPC: | C07D417/04, C07D417/14, A61K9/14, A61K31/47, A61K31/4725, A61P31/14 | [2017/14] | CPC: |
C07D417/14 (EP,CN,US);
C07D417/04 (EP,KR,US);
A61K31/4709 (KR);
A61K9/14 (US);
A61P31/00 (EP);
A61P31/14 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/46] |
Frühere [2017/14] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AMORPHES SALZ EINES MACROCYCLISCHEN HCV INHIBITORS | [2017/14] | Englisch: | AMORPHOUS SALT OF A MACROCYCLIC INHIBITOR OF HCV | [2017/14] | Französisch: | SEL AMORPHE D'UN INHIBITEUR MACROCYCLIQUE DU HCV | [2017/14] | Prüfungsverfahren | 25.10.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.10.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/46] | 11.01.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.08.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/02] | 02.09.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/02] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP10706539.3 / EP2401272 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 11.01.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 11.01.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 31.01.2018 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2019 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2007014926 (TIBOTEC PHARM LTD [IE], et al) [A] 1 * amended claims 11, 12, 18-24; page 11, lines 19-25; example 5 *; | [A]WO2008092954 (TIBOTEC PHARM LTD [IE], et al) [A] 1 * page 3, lines 18-27; example 4; claims 1, 15, 16, 25, 26 *; | [A] - GOULD P L ED - TOBYN MIKE ET AL, "SALT SELECTION FOR BASIC DRUGS", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (19860101), vol. 33, no. 1/03, doi:10.1016/0378-5173(86)90055-4, ISSN 0378-5173, pages 201 - 217, XP002074725 [A] 1 * table I * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0378-5173(86)90055-4 | [A] - BERGE S M ET AL, "PHARMACEUTICALS SALTS", JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION, WASHINGTON, US, (19770101), vol. 66, no. 1, doi:10.1002/JPS.2600660104, ISSN 0022-3549, pages 1 - 19, XP000562636 [A] 1 * table I * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jps.2600660104 | vom Anmelder | WO2005073216 | WO2007014926 |